变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 2019-09-27 | ||
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2016-06-24,2019-06-24,3 | 2016-06-24,2021-12-30, | 2019-07-05 |
2019-06-06 | |||
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 2019-06-06 | ||
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:深圳市拉普兰资产管理有限公司、出资额:1000.000000、出资比例:9.803900;股东名称:安信乾宏投资有限公司、出资额:5000.000000、出资比例:49.019600;股东名称:安信乾盛财富管理(深圳)有限公司、出资额:4000.000000、出资比例:39.215700;股东名称:深圳乾新资本管理合伙企业(有限合伙)、出资额:200.000000、出资比例:1.960800; | 股东名称:安信乾盛财富管理(深圳)有限公司、出资额:4000.000000、出资比例:39.215686;股东名称:中安润信(北京)创业投资有限公司、出资额:1.000000、出资比例:.009803;股东名称:安信乾宏投资有限公司、出资额:5000.000000、出资比例:49.019607;股东名称:深圳市拉普兰资产管理有限公司、出资额:1000.000000、出资比例:9.803921;股东名称:深圳乾新资本管理合伙企业(有限合伙)、出资额:199.000000、出资比例:1.950980; | 2017-09-26 |
章程备案 | 1900-01-01 | 2017-09-18 | 2017-09-26 |
其他事项备案 | 合伙人:;合伙人:郑茂林;工商联络员:罗文婷;合伙人:;合伙人:; | 工商联络员:赵丽;合伙人:吴昱;合伙人:;合伙人:;合伙人:;合伙人:; | 2017-09-26 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 8200 | 10200 | 2016-12-21 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:深圳乾新资本管理合伙企业(有限合伙)、出资额:200.000000、出资比例:2.439000;股东名称:安信乾盛财富管理(深圳)有限公司、出资额:3000.000000、出资比例:36.585400;股东名称:深圳市拉普兰资产管理有限公司、出资额:1000.000000、出资比例:12.195100;股东名称:安信乾宏投资有限公司、出资额:4000.000000、出资比例:48.780500; | 股东名称:深圳乾新资本管理合伙企业(有限合伙)、出资额:200.000000、出资比例:1.960800;股东名称:安信乾盛财富管理(深圳)有限公司、出资额:4000.000000、出资比例:39.215700;股东名称:深圳市拉普兰资产管理有限公司、出资额:1000.000000、出资比例:9.803900;股东名称:安信乾宏投资有限公司、出资额:5000.000000、出资比例:49.019600; | 2016-12-21 |
更多>>视频联播