变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
经营场所变更 | 珠海市横琴新区琴朗路166号商业楼2单元615 | 珠海市横琴新区洋环村41号第4层 | 2021-05-11 |
股东变更 | 田绍鹏;刘学建;江波;杨川江;李帅;陈洪凯;吴松;向正佳;姚锐;唐祖伟;秦志江;何宗源;陈宇锋;李平;刘鑫;骆毅;倪晓洁;王朝勇;邝志杰;蒋荣;李豫;胡琴;陈家林;胡博荃;王蕾;郭秉鑫;刘天宇;梁粤西;黄宝平;丁丹;周毅;宋来易;廖谱;吴静;任庆忠;陈佃进 | 刘天宇;梁粤西;周毅;丁丹;任庆忠;陈佃进;田绍鹏;刘学建;江波;杨川江;李帅;陈洪凯;吴松;向正佳;姚锐;唐祖伟;何宗源;陈宇锋;廖谱;李平;刘鑫;骆毅;倪晓洁;王朝勇;吴静;邝志杰;宋来易;蒋荣;胡琴;李豫;陈家林;胡博荃;王蕾;郭秉鑫;杜芷睿 | 2021-05-11 |
股东变更 | 胡博荃;陈家林;王蕾;任庆忠;陈佃进;田绍鹏;刘学建;江波;梅芳琪;李帅;陈洪凯;杨川江;吴松;向正佳;姚锐;唐祖伟;秦志江;何宗源;陈宇锋;李平;刘鑫;骆毅;倪晓洁;王朝勇;邝志杰;吴静;刘天宇;宋来易;黄宝平;梁粤西;李豫;廖谱;周毅;胡琴;丁丹;蒋荣;郭秉鑫 | 刘天宇;梁粤西;黄宝平;丁丹;周毅;宋来易;廖谱;吴静;任庆忠;陈佃进;田绍鹏;刘学建;江波;杨川江;李帅;陈洪凯;吴松;向正佳;姚锐;唐祖伟;秦志江;何宗源;陈宇锋;李平;刘鑫;骆毅;倪晓洁;王朝勇;邝志杰;蒋荣;李豫;胡琴;陈家林;胡博荃;王蕾;郭秉鑫 | 2021-01-25 |
股东变更 | 邝志杰;吴静;赖军;唐祖伟;秦志江;何宗源;李平;刘鑫;骆毅;倪晓洁;王朝勇;任庆忠;陈佃进;田绍鹏;刘学建;江波;吴松;向正佳;姚锐;郑培东;梅芳琪;李帅;陈洪凯;杨川江;陈宇锋 | 胡博荃;陈家林;王蕾;任庆忠;陈佃进;田绍鹏;刘学建;江波;梅芳琪;李帅;陈洪凯;杨川江;吴松;向正佳;姚锐;唐祖伟;秦志江;何宗源;陈宇锋;李平;刘鑫;骆毅;倪晓洁;王朝勇;邝志杰;吴静;刘天宇;宋来易;黄宝平;梁粤西;李豫;廖谱;周毅;胡琴;丁丹;蒋荣;郭秉鑫 | 2020-12-28 |
股东变更 | 合伙人发生变更 | 2020-03-19 | |
股东变更 | 合伙人发生备案 | 2020-03-19 | |
业务范围变更 | 合伙协议记载的经营范围:软件开发、销售、技术咨询及技术服务、企业管理咨询。 | 合伙协议记载的经营范围:软件开发、销售、技术咨询及技术服务、企业管理咨询;以自有资金进行项目投资、投资咨询、实业投资。 | 2020-03-19 |
股东变更 | 合伙人发生变更 | 2019-11-07 | |
股东变更 | 合伙人发生备案 | 2019-11-07 | |
股东变更 | 合伙人发生变更 | 2019-08-20 | |
股东变更 | 合伙人发生备案 | 2019-08-20 | |
经营场所变更 | 珠海市横琴新区宝华路6号105室-32621(集中办公区) | 珠海市横琴新区琴朗路166号商业楼2单元615 | 2019-01-25 |
股东变更 | 合伙人发生备案 | 2019-01-25 | |
股东变更 | 合伙人发生变更 | 2019-01-25 | |
股东变更 | 合伙人发生变更 | 2017-12-28 | |
章程备案 | 合伙协议 | 2017-12-28 | |
股东变更 | 合伙人发生备案 | 2017-12-28 |
更多>>视频联播