变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 杨彪 | 祁翔 | 2023-03-03 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 黄文标 | 杨彪 | 2020-06-18 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 海南省万宁市长丰镇牛漏墟 | 海南省万宁市长丰镇牛漏墟378号 | 2019-10-31 |
市场主体类型变更 | 股份合作制分支机构 | 其他股份有限公司分公司(非上市) | 2019-10-31 |
联络员备案 | 李静 | 翁启友 | 2017-11-14 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 吸收公众存款,办理个人、对公存款业务;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;银行借记卡业务;代理代收代付业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务(凭许可证经营)。 | 吸收公众存款,办理个人、对公存款业务;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;银行借记卡业务;代理代收代付业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。 | 2014-05-09 |
更多>>视频联播