变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 施泽平 | 戴康顺 | 2020-12-01 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 南京市江宁区汤山街道高新技术产业园上峰片区纬五路8号 | 南京市建邺区嘉陵江东街8号科技创新综合体B5幢10层、12层 | 2020-04-01 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 现代设施农业、高效农业项目的投资;农业休闲观光旅游项目投资;旅游开发;旅游产品的设计与开发;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 现代设施农业、高效农业项目的投资;农业休闲观光旅游项目投资;旅游开发;城乡土地整理开发;大型农水设施投资建设;农产品收购、储存、加工、销售;养老服务相关产业;从事股权投资管理及相关服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2019-03-05 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 陈恒斌 | 施泽平 | 2018-05-11 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 24000.000000 | 27000.000000 | 2016-01-15 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 10000.000000 | 24000.000000 | 2015-03-23 |
更多>>视频联播