变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
注册资本(金)变更 | 21000万元(人民币) | 1000万元(人民币) | 2021-08-12 |
监事备案 | 刘友波 | 刘赛男 | 2021-08-12 |
董事备案 | 邓新娅,李炜,吴岩,余东波,曾明 | 付萌新,陈胜洲,刘友波,吴岩,曾明 | 2021-08-12 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-08-12 | |
法定代表人变更 | 李炜 | 曾明 | 2021-08-12 |
经理备案 | 李炜 | 付萌新 | 2021-08-12 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-04-12 | |
董事备案 | 李山,杨学彬,赵宇 | 邓新娅,李炜,吴岩,曾明,余东波 | 2021-04-12 |
法定代表人变更 | 李山 | 李炜 | 2021-04-12 |
监事备案 | 廖远媚 | 刘友波 | 2021-04-12 |
经理备案 | 李山 | 李炜 | 2021-04-12 |
股东名称变更 | 广州开发区人才工作集团有限公司 | 广州开发区人才教育工作集团有限公司 | 2021-04-12 |
监事备案 | 王颖颖 | 廖远媚 | 2019-04-19 |
法定代表人变更 | 柴洪辉 | 李山 | 2018-09-06 |
董事备案 | 柴洪辉(董事长);曾明(监事);张劲松(董事);赵宇(董事); | 李山(董事长);李山(经理);王颖颖(监事);杨学彬(董事);赵宇(董事); | 2018-09-06 |
监事备案 | 柴洪辉(董事长);曾明(监事);张劲松(董事);赵宇(董事); | 李山(董事长);李山(经理);王颖颖(监事);杨学彬(董事);赵宇(董事); | 2018-09-06 |
经理备案 | 柴洪辉(董事长);曾明(监事);张劲松(董事);赵宇(董事); | 李山(董事长);李山(经理);王颖颖(监事);杨学彬(董事);赵宇(董事); | 2018-09-06 |
组织机构备案 | 柴洪辉(董事长);曾明(监事);张劲松(董事);赵宇(董事); | 李山(董事长);李山(经理);王颖颖(监事);杨学彬(董事);赵宇(董事); | 2018-09-06 |
资金数额变更 | 1000.0000(单位:万元) | 21000.0000(单位:万元) | 2018-05-15 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-05-15 |
更多>>视频联播