变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 孔博、黄晓华、李晴、熊翔 | 刘申亮、孔博、李晴、熊翔 | 2020-06-22 |
章程备案 | 无 | 无 | 2020-06-22 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 孔博、黄晓华、牛世洪、李晴 | 孔博、黄晓华、李晴、熊翔 | 2020-04-03 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 郭京愔、李向彬、张丽华、李晴 | 孔博、黄晓华、牛世洪、李晴 | 2020-01-17 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 阳光城集团股份有限公司:100%; | 福建阳光房地产开发有限公司:100%; | 2018-07-12 |
更多>>视频联播