变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
其他变更 | 姓名:宋淑华,职务:监事;姓名:张朝雄,职务:经理;姓名:张朝雄,职务:执行董事; | 姓名:宋淑华,职务:监事;姓名:吴丽芳,职务:执行董事;姓名:吴丽芳,职务:经理; | 2019-07-22 |
法定代表人变更 | 张朝雄 | 吴丽芳 | 2019-07-22 |
投资人(股权)变更 | 投资人:张朝雄,出资额:1777万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2048-08-08; | 投资人:吴丽芳,出资额:1777万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2048-08-08; | 2019-07-22 |
注册资本(金)变更 | 100万元 | 1777万元 | 2018-08-09 |
投资人(股权)变更 | 投资人:张朝雄,出资额:100万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2037-12-30; | 投资人:张朝雄,出资额:1777万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2048-08-08; | 2018-08-09 |
更多>>视频联播