变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
董事备案 | 刘静波,余颖,张德坤 | 刘静波 | 2020-05-28 |
监事备案 | 王细鹏 | 粟敏华 | 2020-05-28 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2019-12-09 | |
注册资本(金)变更 | 50595.2381万元(人民币) | 56507.9001万元(人民币) | 2019-12-09 |
注册资本(金)变更 | 35769.7975(万元) | 50595.2381(万元) | 2019-02-21 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2019-02-21 | |
资金数额变更 | 35250.0000(单位:万元) | 35769.7975(单位:万元) | 2018-06-07 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-06-07 |
股东变更 | 广州燃气集团有限公司; | 广州发展集团股份有限公司; | 2018-04-04 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-04-04 |
企业类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(法人独资) | 2016-03-29 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2016-03-29 |
具体经营项目申报 | 利用自有资金投资液化天然气接收站及管线项目。* | 企业自有资金投资; | 2014-06-17 |
经理备案 | 何永,董事长兼经理,委派,是;王细鹏,监事,委派,;余颖,董事,委派,;张德坤,副董事长,委派,; | 刘静波,董事长兼经理,委派,;王细鹏,监事,委派,;余颖,董事,委派,;张德坤,副董事长,委派,; | 2014-06-17 |
法定代表人变更 | 何永 | 刘静波 | 2014-06-17 |
组织机构备案 | 何永,董事长兼经理,委派,是;王细鹏,监事,委派,;余颖,董事,委派,;张德坤,副董事长,委派,; | 刘静波,董事长兼经理,委派,是;王细鹏,监事,委派,;余颖,董事,委派,;张德坤,副董事长,委派,; | 2014-06-17 |
换照 | 换照(变更前) | 换照 | 2014-06-17 |
董事备案 | 何永,董事长兼经理,委派,是;王细鹏,监事,委派,;余颖,董事,委派,;张德坤,副董事长,委派,; | 刘静波,董事长兼经理,委派,是;王细鹏,监事,委派,;余颖,董事,委派,;张德坤,副董事长,委派,; | 2014-06-17 |
更多>>视频联播