变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 2019-12-31 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 2019-12-31 | ||
2019-11-20 | |||
章程备案 | 2018-03-01 | 2019-11-19 | 2019-11-20 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2001-07-03,2021-07-03,20 | 2001-07-03,, | 2019-11-20 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 2019-09-21 | ||
2019-09-21 | |||
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 2019-09-21 | ||
其他事项备案 | 2019-09-21 | ||
2018-03-29 | |||
章程备案 | 1900-01-01 | 2018-03-01 | 2018-03-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:曾祥;董事:谭勇;董事:周文斌; | 董事:代辉宇;监事:苑新成;董事:包俊; | 2017-09-22 |
其他事项备案 | 91440300729864161Q | 2016-02-24 | |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-02-24 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市福田区福华路中海大厦15F1512房 | 深圳市南山区科技园北区朗山二号路齐民道5号中建国际大厦6F | 2014-10-14 |
其他事项备案 | 商事登记换照 | 商事登记换照 | 2014-10-14 |
更多>>视频联播