变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 邢成军 | 刘扬 | 2021-12-14 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 烟台中宠食品股份有限公司,上海来伊份发展合伙企业(有限合伙),北京方圆金鼎投资管理有限公司,临沂威盛投资有限公司,必然投资有限公司,张旗康,胡华,梁金斌,仲刚,袁飞,梁腾,李惠英,冯如月 | 烟台中宠食品股份有限公司,上海来伊份发展合伙企业(有限合伙),北京方圆金鼎投资管理有限公司,临沂威盛投资有限公司,必然投资有限公司,张旗康,胡华,梁金斌,仲刚,袁飞,李惠英,冯如月,何富昌,张潘宏 | 2021-12-14 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 彭秋彦,北京方圆金鼎投资管理有限公司 | 烟台中宠食品股份有限公司,上海来伊份发展合伙企业(有限合伙),北京方圆金鼎投资管理有限公司,临沂威盛投资有限公司,必然投资有限公司,张旗康,胡华,梁金斌,仲刚,袁飞,梁腾,李惠英,冯如月 | 2019-12-24 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 宿迁汇中金鼎资产管理合伙企业(有限合伙) | 宿迁中宠汇英资产管理合伙企业(有限合伙) | 2019-09-29 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 北京方圆金鼎投资管理有限公司(委派代表梁威) | 北京方圆金鼎投资管理有限公司(委派代表邢成军) | 2019-08-23 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 北京方圆金鼎投资管理有限公司(委派代表:王亦颉) | 梁威 | 2019-01-31 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司,北京方圆金鼎投资管理有限公司 | 彭秋彦,北京方圆金鼎投资管理有限公司 | 2019-01-31 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 宿迁皮阿诺金鼎资产投资管理合伙企业(有限合伙) | 宿迁汇中金鼎资产管理合伙企业(有限合伙) | 2019-01-31 |
更多>>视频联播