变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 空 | 吕洪爽 | 2023-11-21 |
高级管理人员备案 | 法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职截止日期:2047-06-04;任职起始日期:2020-04-16;姓名:王颢;中国; | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 2023-11-21 |
负责人变更 | 王颢 | 吕洪爽 | 2023-11-21 |
经营范围变更 | 融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询;兼营与主营业务有关的商业保理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:融资租赁业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:租赁服务(不含许可类租赁服务);金属制品销售;家用电器销售;建筑材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2022-11-04 |
高级管理人员备案 | 空 | 王颢 | 2020-04-20 |
高级管理人员备案 | 任职截止日期:空;任职起始日期:2017-06-05; | 任职截止日期:2020-08-29;任职起始日期:2017-08-30; | 2019-05-09 |
负责人变更 | 姓名:李海宁;任职截止日期:空;任职起始日期:2017-06-05;20765; | 姓名:田钢;任职截止日期:2022-04-29;任职起始日期:2019-04-30; | 2019-05-09 |
高级管理人员备案 | 任职起始日期:2017-06-05;姓名:李元作; | 任职起始日期:2018-10-25;姓名:田钢; | 2018-10-25 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 天津星河鼎兴租赁有限公司 | 天津星河鼎兴融资租赁有限公司 | 2017-08-30 |
其他事项备案 | 其他机械与设备租赁 | 金融租赁服务 | 2017-08-30 |
更多>>视频联播