变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 2018-01-26 | 2020-02-13 | 2020-02-17 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 2020-02-17 | ||
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:深圳市融泰信达企业管理合伙企业(有限合伙)、出资额:1550.000000、出资比例:15.500000;股东名称:同方金融控股(深圳)有限公司、出资额:4000.000000、出资比例:40.000000;股东名称:国信弘盛创业投资有限公司、出资额:900.000000、出资比例:9.000000;股东名称:深圳市华融泰资产管理有限公司、出资额:2500.000000、出资比例:25.000000;股东名称:易培剑、出资额:450.000000、出资比例:4.500000;股东名称:重庆国际信托有限公司、出资额:600.000000、出资比例:6.000000; | 股东名称:国信弘盛创业投资有限公司、出资额:900.000000、出资比例:9.000000;股东名称:深圳市融泰信达企业管理合伙企业(有限合伙)、出资额:2000.000000、出资比例:20.000000;股东名称:重庆国际信托股份有限公司、出资额:600.000000、出资比例:6.000000;股东名称:深圳市华融泰资产管理有限公司、出资额:2500.000000、出资比例:25.000000;股东名称:同方金融控股(深圳)有限公司、出资额:4000.000000、出资比例:40.000000; | 2018-06-15 |
章程备案 | 2017-03-21 | 2018-01-26 | 2018-06-15 |
其他事项备案 | 91440300067173782T | 2017-08-01 | |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:易培剑、出资额:450.000000、出资比例:15.000000;股东名称:重庆国际信托有限公司、出资额:600.000000、出资比例:20.000000;股东名称:深圳市华融泰资产管理有限公司、出资额:1050.000000、出资比例:35.000000;股东名称:国信弘盛创业投资有限公司、出资额:900.000000、出资比例:30.000000; | 股东名称:深圳市华融泰资产管理有限公司、出资额:2500.000000、出资比例:25.000000;股东名称:易培剑、出资额:450.000000、出资比例:4.500000;股东名称:同方金融控股(深圳)有限公司、出资额:4000.000000、出资比例:40.000000;股东名称:重庆国际信托有限公司、出资额:600.000000、出资比例:6.000000;股东名称:深圳市融泰信达企业管理合伙企业(有限合伙)、出资额:1550.000000、出资比例:15.500000;股东名称:国信弘盛创业投资有限公司、出资额:900.000000、出资比例:9.000000; | 2017-04-25 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:姜力;监事:李静;总经理:易培剑;董事:龙涌;董事:翁振杰;监事:顾磊; | 董事:赵小伟;董事:黄俞;监事:张诗平;总经理:赵小伟;监事:刘佼;执行监事:古侃如;董事:方莉;董事:易培剑;董事:龙涌; | 2017-04-25 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 3000 | 10000 | 2017-04-25 |
章程备案 | 2014-04-17 | 2017-03-21 | 2017-04-25 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 2014-05-15 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:龙涌;董事长:黄俞;监事:顾磊;监事:姜力;总经理:严祥军;董事:翁振杰;监事:李静; | 监事:姜力;监事:李静;董事长:黄俞;总经理:易培剑;监事:顾磊;董事:翁振杰;董事:龙涌; | 2014-05-15 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2014-05-15 |
更多>>视频联播