变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:范静;董事长:幸辉;董事:刘军;董事:李强强;监事:李锡土;董事:詹星洲;董事:倪健; | 董事:刘军;董事:詹星洲;董事:甘卫斌;监事:李锡土;董事长:幸辉;监事:刘志鹏;董事:孙付高; | 2018-10-25 |
章程备案 | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 2018-08-27 |
2018-08-27 | |||
章程备案 | 2018-05-04 | 2018-07-25 | 2018-08-01 |
2018-08-01 | |||
人才供求信息服务;人才推荐;人才招聘;人才培训;人才信息网络服务;择业指导;职业规划;人才测评和人才价值评估;举办人才交流会;高级人才寻聘;人才租赁或转让;人才代理;出国(境)政审;文凭、职称资格证书的验证(按广东省人才中介服务许可证经营);人才资源开发与管理咨询;信息服务业务(仅限互联网信息服务业务)(凭有效的增值电信业务经营许可证经营);劳务派遣(按劳务派遣经营许可证经营)。 | 人才供求信息服务;人才推荐;人才招聘;人才信息网络服务;举办人才交流会;高级人才寻聘;人才测评和人才价值评估;择业指导、职业规划;人才培训;人才资源开发与管理咨询;劳务派遣(按劳务派遣经营许可证经营);人才租赁或转让;人事代理;流动人员人事档案管理;档案咨询、档案整理、档案电子化、档案数字化处理及技术服务;出国(境)政审;文凭、职称资格证书的验证(按广东省人才中介服务许可证经营);信息服务业务(仅限互联网信息服务业务)(凭有效的增值电信业务经营许可证经营);餐饮服务。 | 2018-08-01 | |
许可经营项目变更 | 审批文件名称:人力资源服务许可证、审批文件号:;审批文件名称:增值电信业务经营许可证、审批文件号:;审批文件名称:深圳国泰会计师事务所验资报告、审批文件号:; | 审批文件名称:增值电信业务经营许可证、审批文件号:;审批文件名称:人力资源服务许可证、审批文件号:;审批文件名称:深圳国泰会计师事务所验资报告、审批文件号:; | 2018-08-01 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2018-07-11 |
章程备案 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-07-11 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市罗湖区笋岗街道深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区十号库七层1号 | 深圳市罗湖区笋岗街道宝安北路笋岗仓库区十号库七层1号 | 2018-07-11 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:深圳市投资控股有限公司、出资额:6000.000000、出资比例:100.000000; | 股东名称:深圳市投资控股有限公司、出资额:20000.000000、出资比例:100.000000; | 2018-07-11 |
2018-07-11 | |||
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 6000 | 20000 | 2018-07-11 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区十号库一层1号 | 深圳市罗湖区笋岗街道深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区十号库七层1号 | 2018-05-10 |
2018-05-10 | |||
章程备案 | 2017-09-28 | 2018-05-04 | 2018-05-10 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 深圳市人才交流服务中心有限公司 | 深圳市人才集团有限公司 | 2017-09-30 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:王颖;监事:谢永刚;董事:刘军;董事长:李淑妍;监事:翁成华;总经理:王海龙;董事:刘英;董事:李强强;监事:范静;董事:陈灼儒; | 监事:范静;董事:刘军;董事:詹星洲;董事长:幸辉;总经理:詹星洲;董事:李强强;监事:李锡土;董事:倪健; | 2017-09-30 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 监事:谢永刚;其他:刘军;董事长:李淑妍;监事:翁成华;其他:王颖;总经理:王海龙;其他:刘英;法定代表人:李淑妍;其他:李强强;监事:范静;其他:陈灼儒; | 其他董事:刘军;监事:范静;其他董事:詹星洲;董事长:幸辉;法定代表人:幸辉;总经理:詹星洲;其他董事:李强强;监事:李锡土;其他董事:倪健; | 2017-09-30 |
章程备案 | 2014-06-13 | 2017-09-28 | 2017-09-30 |
更多>>视频联播