变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张富清(董事长)、王勇(董事)、何飞(董事)、李国政(董事)、邓晓聪(监事)、殷大伟(董事兼总经理) | 张富清(董事长)、王勇(董事)、唐平安(董事)、董核铭(董事)、邓晓聪(监事)、王欣(董事兼总经理) | 2022-09-15 |
章程备案 | 2021-07-19 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张富清(董事长)、朱海明(董事兼总经理)、王勇(董事)、何飞(董事)、李国政(董事)、邓晓聪(监事) | 张富清(董事长)、王勇(董事)、何飞(董事)、李国政(董事)、邓晓聪(监事)、殷大伟(董事兼总经理) | 2020-07-09 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 中建国际投资(中国)有限公司:80%;十堰市交通投资有限公司:20%; | 十堰市交通投资有限公司:20%;中建国际投资集团有限公司:80%; | 2020-07-09 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 胡刚,朱海明,胡刚,朱海明,王勇,何飞,李国政,李茂东 | 张富清,朱海明,胡刚,朱海明,王勇,何飞,李国政,邓晓聪 | 2019-05-13 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 道路工程、市政工程及配套设施的建设与运营维护;广告发布;场地租赁;停车场服务;住宿服务;餐饮管理服务;食品、日用百货批发、零售;初级农产品销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | 道路工程、市政工程及配套设施的建设与运营维护;广告发布;场地租赁;停车场服务;住宿服务;餐饮管理服务;食品、日用百货批发、零售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | 2018-05-17 |
更多>>视频联播