变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 2017-08-01 | 2018-10-26 | 2018-10-30 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:深圳市瑞宝达投资管理有限公司、出资额:510.000000、出资比例:51.000000;股东名称:李磊、出资额:240.000000、出资比例:24.000000;股东名称:深圳市智慧源控股有限公司、出资额:250.000000、出资比例:25.000000; | 股东名称:深圳市雷安企业管理顾问有限公司、出资额:70.000000、出资比例:7.000000;股东名称:深圳市智慧源控股有限公司、出资额:180.000000、出资比例:18.000000;股东名称:李磊、出资额:240.000000、出资比例:24.000000;股东名称:深圳市瑞宝达投资管理有限公司、出资额:510.000000、出资比例:51.000000; | 2018-10-30 |
章程备案 | 2017-03-08 | 2017-08-01 | 2017-08-02 |
2017-08-02 | |||
章程备案 | 2016-01-11 | 2017-03-08 | 2017-03-08 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:深圳市智慧源控股有限公司、出资额:250.000000、出资比例:25.000000;股东名称:深圳市瑞宝达投资管理有限公司、出资额:510.000000、出资比例:51.000000;股东名称:詹青青、出资额:240.000000、出资比例:24.000000; | 股东名称:李磊、出资额:240.000000、出资比例:24.000000;股东名称:深圳市智慧源控股有限公司、出资额:250.000000、出资比例:25.000000;股东名称:深圳市瑞宝达投资管理有限公司、出资额:510.000000、出资比例:51.000000; | 2017-03-08 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:深圳市瑞宝达投资管理有限公司、出资额:510.000000、出资比例:51.000000;股东名称:李昌平、出资额:250.000000、出资比例:25.000000;股东名称:詹青青、出资额:240.000000、出资比例:24.000000; | 股东名称:深圳市瑞宝达投资管理有限公司、出资额:510.000000、出资比例:51.000000;股东名称:深圳市智慧源控股有限公司、出资额:250.000000、出资比例:25.000000;股东名称:詹青青、出资额:240.000000、出资比例:24.000000; | 2016-05-17 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-05-17 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:詹青青、出资额:150.000000、出资比例:15.000000;股东名称:李昌平、出资额:500.000000、出资比例:50.000000;股东名称:深圳市瑞宝达投资管理有限公司、出资额:350.000000、出资比例:35.000000; | 股东名称:深圳市瑞宝达投资管理有限公司、出资额:510.000000、出资比例:51.000000;股东名称:李昌平、出资额:250.000000、出资比例:25.000000;股东名称:詹青青、出资额:240.000000、出资比例:24.000000; | 2016-01-11 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-01-11 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 总经理:詹青青;监事:李昌平;法定代表人:詹青青;董事长:詹青青; | 监事:李昌平;董事长:陈国台;法定代表人:陈国台;总经理:陈国台; | 2015-12-14 |
其他事项备案 | 91440300319745549U | 2015-12-14 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 执行董事:詹青青;监事:李昌平;总经理:詹青青; | 执行董事:陈国台;监事:李昌平;总经理:陈国台; | 2015-12-14 |
更多>>视频联播