变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
监事备案 | 肖基艺 | 余林锋 | 2020-09-21 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-09-21 | |
董事备案 | 石挺丰,魏国兴,许晓帆 | 黎劲林 | 2020-09-21 |
具体经营项目申报 | 综合医院;房屋租赁;停车场经营; | 房屋租赁;停车场经营;养老机构业务(为老年人提供集中居住和照料护理等服务);综合医院 | 2019-10-09 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2019-10-09 | |
章程备案 | 准予章程备案 | 2019-05-29 | |
股东变更 | 广州港集团有限公司 | 广州海港地产集团有限公司 | 2019-05-29 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2019-04-11 | |
注册资本(金)变更 | 1000万元(人民币) | 13000万元(人民币) | 2019-04-11 |
监事备案 | 邱圣(董事兼经理);石挺丰(监事长);吴怀仁(董事);俞青(监事); | 黎劲林(经理);石挺丰(董事长);魏国兴(董事);肖基艺(监事);许晓帆(董事); | 2018-04-12 |
监事备案 | 邱圣,董事兼经理,,是;石挺丰,监事长,,;吴怀仁,董事,,;俞青,监事,,; | 黎劲林,经理,聘用,是;石挺丰,董事长,委派,;魏国兴,董事,委派,;肖基艺,监事,委派,;许晓帆,董事,委派,; | 2018-04-12 |
法定代表人变更 | 邱圣 | 黎劲林 | 2018-04-12 |
经理备案 | 邱圣(董事兼经理);石挺丰(监事长);吴怀仁(董事);俞青(监事); | 黎劲林(经理);石挺丰(董事长);魏国兴(董事);肖基艺(监事);许晓帆(董事); | 2018-04-12 |
董事备案 | 邱圣(董事兼经理);石挺丰(监事长);吴怀仁(董事);俞青(监事); | 黎劲林(经理);石挺丰(董事长);魏国兴(董事);肖基艺(监事);许晓帆(董事); | 2018-04-12 |
经理备案 | 邱圣,董事兼经理,,是;石挺丰,监事长,,;吴怀仁,董事,,;俞青,监事,,; | 黎劲林,经理,聘用,是;石挺丰,董事长,委派,;魏国兴,董事,委派,;肖基艺,监事,委派,;许晓帆,董事,委派,; | 2018-04-12 |
组织机构备案 | 邱圣,董事兼经理,,是;石挺丰,监事长,,;吴怀仁,董事,,;俞青,监事,,; | 黎劲林,经理,聘用,是;石挺丰,董事长,委派,;魏国兴,董事,委派,;肖基艺,监事,委派,;许晓帆,董事,委派,; | 2018-04-12 |
董事备案 | 邱圣,董事兼经理,,是;石挺丰,监事长,,;吴怀仁,董事,,;俞青,监事,,; | 黎劲林,经理,聘用,是;石挺丰,董事长,委派,;魏国兴,董事,委派,;肖基艺,监事,委派,;许晓帆,董事,委派,; | 2018-04-12 |
组织机构备案 | 邱圣(董事兼经理);石挺丰(监事长);吴怀仁(董事);俞青(监事); | 黎劲林(经理);石挺丰(董事长);魏国兴(董事);肖基艺(监事);许晓帆(董事); | 2018-04-12 |
名称变更 | 广州颐康医疗有限公司 | 广州港颐康医院有限公司 | 2017-11-07 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2017-11-07 |
更多>>视频联播