变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 2019-03-11 | ||
法定代表人变更 | 杨继全 | 张新柳 | 2018-07-13 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | / | 孟卫明,董事兼总经理 | 2018-02-11 |
清算组备案 | / | / | 2018-02-11 |
名称变更 | 成都中铁建项目建设管理有限公司 | 中铁建昆仑路桥建设有限公司 | 2017-11-03 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | / | / | 2017-11-02 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | / | / | 2017-10-20 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | / | 赵改玲,董事孟卫明,董事李维,董事徐国兵,监事 | 2017-05-09 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | / | / | 2017-05-08 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | / | /杨继全,董事长王肖文,董事兼总经理 | 2017-01-05 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 中铁建昆仑投资有限公司;中铁二十四局集团有限公司; | 中铁建昆仑投资集团有限公司; | 2017-01-05 |
其他事项备案 | / | 李悦彤,*** | 2017-01-05 |
市场主体类型变更 | 1190 | 1153 | 2017-01-05 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 中铁建昆仑投资有限公司,51.0%; | 中铁建昆仑投资集团有限公司,100.0%; | 2017-01-05 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 中铁建昆仑投资有限公司; | 中铁建昆仑投资集团有限公司; | 2017-01-05 |
法定代表人变更 | 潘登华 | 杨继全 | 2017-01-05 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | / | / | 2017-01-04 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | / | / | 2016-07-15 |
其他事项备案 | / | / | 2016-07-14 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 中铁二十四局集团有限公司;中铁物资集团有限公司; | 中铁二十四局集团有限公司;中铁建昆仑投资有限公司; | 2016-07-14 |
更多>>视频联播