变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:知旭(深圳)投资合伙企业(有限合伙)、出资额:96.250000、出资比例:19.250000;股东名称:林佳继、出资额:127.500000、出资比例:25.500000;股东名称:上海淳和投资中心(有限合伙)、出资额:127.500000、出资比例:25.500000;股东名称:安是新能源材料(上海)有限公司、出资额:148.750000、出资比例:29.750000; | 股东名称:安是新能源材料(上海)有限公司、出资额:148.750000、出资比例:29.750000;股东名称:张艳云、出资额:18.000000、出资比例:3.600000;股东名称:林佳继、出资额:115.184200、出资比例:23.040000;股东名称:知旭(深圳)投资合伙企业(有限合伙)、出资额:96.250000、出资比例:19.250000;股东名称:上海淳和投资中心(有限合伙)、出资额:121.815800、出资比例:24.360000; | 2017-12-07 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:冯魏、出资额:25.000000、出资比例:5.000000;股东名称:林佳继、出资额:150.000000、出资比例:30.000000;股东名称:上海淳和投资中心、出资额:150.000000、出资比例:30.000000;股东名称:安是新能源材料(上海)有限公司、出资额:175.000000、出资比例:35.000000; | 股东名称:林佳继、出资额:127.500000、出资比例:25.500000;股东名称:知旭(深圳)投资合伙企业(有限合伙)、出资额:96.250000、出资比例:19.250000;股东名称:上海淳和投资中心、出资额:127.500000、出资比例:25.500000;股东名称:安是新能源材料(上海)有限公司、出资额:148.750000、出资比例:29.750000; | 2017-09-04 |
章程备案 | 2017-05-04 | 2017-08-28 | 2017-09-04 |
其他事项备案 | 2017-09-04 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:冯魏; | 总经理:林佳继; | 2017-09-04 |
章程备案 | 2017-02-15 | 2017-05-04 | 2017-05-05 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 深圳市坪山区坑梓街道吉康路1号 | 2017-05-05 |
2017-05-05 | |||
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 股东:冯魏;法定代表人:冯魏;股东:陈婉升;股东:上海淳和投资中心; | 法定代表人:林佳继;股东:;股东:;股东:;董事长:林佳继;股东:; | 2017-02-16 |
新能源设备及材料的加工。 | 新能源相关产品、装备、材料、系统的生产。 | 2017-02-16 | |
章程备案 | 2016-05-09 | 2017-02-15 | 2017-02-16 |
新能源设备、材料的研发、加工和销售;新能源产品的技术开发和技术服务;新能源系统技术服务、技术支持、技术咨询。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 新能源相关产品、装备、材料、系统的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及销售;国内贸易、经营进出口业务(不含专营、专控、专卖商品)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 2017-02-16 | |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:冯魏、出资额:100.000000、出资比例:20.000000;股东名称:陈婉升、出资额:200.000000、出资比例:40.000000;股东名称:上海淳和投资中心、出资额:200.000000、出资比例:40.000000; | 股东名称:林佳继、出资额:150.000000、出资比例:30.000000;股东名称:冯魏、出资额:25.000000、出资比例:5.000000;股东名称:安是新能源材料(上海)有限公司、出资额:175.000000、出资比例:35.000000;股东名称:上海淳和投资中心、出资额:150.000000、出资比例:30.000000; | 2017-02-16 |
许可经营项目变更 | 审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:; | 2017-02-16 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 执行董事:林佳继; | 2017-02-16 |
更多>>视频联播