变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
法定代表人变更 | 米翔 | 李肃 | 2021-08-09 |
高级管理人员备案 | 姓名:曲利成;证件号码:******************;职位:监事;姓名:李粛;证件号码:******************;职位:董事兼总经理;姓名:米翔;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:蒋靖;证件号码:******************;职位:董事; | 姓名:孙树伟;证件号码:******************;职位:董事兼总经理;姓名:曲利成;证件号码:******************;职位:监事;姓名:李肃;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:肖林;证件号码:******************;职位:董事; | 2021-08-09 |
章程备案 | 见2021.8.9修改的最新章程 | 2021-08-09 | |
出资方式备案 | 企业名称:中建国际投资集团有限公司;出资额:*****万;出资形式:货币; | 企业名称:中建国际投资集团有限公司;出资额:*****万;出资形式:货币; | 2021-08-09 |
出资日期备案 | 企业名称:中建国际投资集团有限公司;出资日期:2021-12-31; | 企业名称:中建国际投资集团有限公司;出资日期:2021-12-31; | 2021-08-09 |
出资比例备案 | 企业名称:中建国际投资集团有限公司;出资额:*****万;百分比:***%; | 企业名称:中建国际投资集团有限公司;出资额:*****万;百分比:***%; | 2021-08-09 |
其他事项备案 | 其他事项备案:公司章程备案; | 2021-08-09 | |
注册资本(金)变更 | ***** | ***** | 2020-11-04 |
投资人(股权)备案 | 企业名称:中建国际投资(中国)有限公司;出资额:*****万;百分比:***%; | 企业名称:中建国际投资集团有限公司;出资额:*****万;百分比:***%; | 2020-11-04 |
高级管理人员备案 | 姓名:易卫华;证件号码:******************;职位:董事;姓名:曲利成;证件号码:******************;职位:监事;姓名:李粛;证件号码:******************;职位:董事兼总经理;姓名:米翔;证件号码:******************;职位:董事长; | 姓名:曲利成;证件号码:******************;职位:监事;姓名:李粛;证件号码:******************;职位:董事兼总经理;姓名:米翔;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:蒋靖;证件号码:******************;职位:董事; | 2020-11-04 |
出资比例备案 | 企业名称:中建国际投资(中国)有限公司;出资额:*****万;百分比:***% | 企业名称:中建国际投资(中国)有限公司;出资额:*****万;百分比:***% | 2018-12-20 |
出资方式备案 | 企业名称:中建国际投资(中国)有限公司;出资额:*****万;出资形式:货币 | 2018-12-20 | |
投资总额变更 | 30000.0000 | 120000.0000 | 2018-12-20 |
出资日期备案 | 企业名称:中建国际投资(中国)有限公司;出资日期:2018-12-31 | 企业名称:中建国际投资(中国)有限公司;出资日期:2021-12-31 | 2018-12-20 |
注册资本(金)变更 | ***** | ***** | 2018-12-20 |
投资人(股权)备案 | 企业名称:中建国际投资(中国)有限公司;出资额:*****万;百分比:***% | 企业名称:中建国际投资(中国)有限公司;出资额:*****万;百分比:***% | 2018-12-20 |
投资人(股权)备案 | 企业名称:中建国际投资(中国)有限公司;出资额:*****万;百分比:***% | 企业名称:中建国际投资(中国)有限公司;出资额:*****万;百分比:***% | 2018-05-08 |
出资方式备案 | 2018-05-08 | ||
注册资本(金)变更 | ***** | ***** | 2018-05-08 |
出资比例备案 | 企业名称:中建国际投资(中国)有限公司;出资额:*****万;百分比:***% | 企业名称:中建国际投资(中国)有限公司;出资额:*****万;百分比:***% | 2018-05-08 |
更多>>视频联播