变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 2019-10-23 | ||
章程备案 | 1900-01-01 | 2017-12-30 | 2018-03-19 |
2018-03-19 | |||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:曾昭选; | 监事:盛跃雄; | 2017-12-27 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 执行董事:熊海明;总经理:熊海明; | 总经理:丘济永;执行董事:丘济永; | 2017-06-05 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 董事长:熊海明;法定代表人:熊海明;总经理:熊海明; | 董事长:丘济永;总经理:丘济永;法定代表人:丘济永; | 2017-06-05 |
其他事项备案 | 914403000877624619 | 2016-03-14 | |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-03-14 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市福田保税区红棉道6号万乘综合仓库 | 深圳市福田区福田保税区红棉道6号万乘综合仓库 | 2015-06-19 |
其他事项备案 | 法定代表人:曾昭选;工商联络员:王国范;董事长:曾昭选;总经理:吴凡;监事:任伟; | 董事长:熊海明;总经理:熊海明;监事:曾昭选;法定代表人:熊海明;工商联络员:严为民; | 2015-06-19 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:曾昭选;工商联络员:王国范;董事长:曾昭选;总经理:吴凡;监事:任伟; | 董事长:熊海明;总经理:熊海明;监事:曾昭选;法定代表人:熊海明;工商联络员:严为民; | 2015-06-19 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:吴凡;监事:任伟;执行董事:曾昭选; | 监事:曾昭选;总经理:熊海明;执行董事:熊海明; | 2015-06-19 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:牛文哲;执行董事:曾昭选;监事:任伟; | 总经理:吴凡;监事:任伟;执行董事:曾昭选; | 2014-07-17 |
实收资本变更 | 0 | 500 | 2014-02-28 |
更多>>视频联播