变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 陈永宏,谢岭,金春泉 | 王清梅,谢岭,金春泉 | 2021-05-13 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 陈永宏 | 王清梅 | 2021-05-13 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 陈永宏,谢岭 | 陈永宏,谢岭,金春泉 | 2020-08-31 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 郝燕,谢岭 | 陈永宏,谢岭 | 2020-08-14 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 郝燕 | 陈永宏 | 2020-08-14 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 郝燕,沙爱芹 | 郝燕,谢岭 | 2019-07-10 |
更多>>视频联播