变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
住所变更 | 江西省南昌市西湖区桃苑大街2号金源大厦A座南楼第19层 | 江西省南昌市西湖区九州大街1188号金碧华府S1商业101室 | 2021-09-29 |
法定代表人变更 | 鞠志明 | 钟文彦 | 2019-05-28 |
其他变更 | 姓名:李昕霞,职务:监事;姓名:池文渊,职务:董事;姓名:彭建军,职务:董事;姓名:刘永灼,职务:董事;姓名:孙志超,职务:监事;姓名:邱火发,职务:董事长;姓名:林洪义,职务:监事;姓名:戴任飞,职务:监事;姓名:鞠志明,职务:经理;姓名:姜丽明,职务:监事会主席;姓名:杨利亚,职务:董事;姓名:鞠志明,职务:董事;姓名:曹洁,职务:监事;姓名:袁志刚,职务:监事;姓名:魏克亮,职务:董事; | 姓名:彭晖,职务:监事;姓名:张栩弘,职务:董事;姓名:吴润东,职务:监事;姓名:钟文彦,职务:经理;姓名:荣小红,职务:董事;姓名:钟文彦,职务:董事长;姓名:徐力,职务:监事会主席; | 2019-05-28 |
注册资本(金)变更 | 5398498万元 | 9998498万元 | 2019-05-07 |
投资人(股权)变更 | 投资人:恒大集团有限公司,出资额:898498万,占16.6435%,出资方式:货币,出资时间:2017-12-29;投资人:恒大金融投资(深圳)有限公司,出资额:4500000万,占83.3565%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-26; | 投资人:恒大集团有限公司,出资额:5498498万,占54.9932%,出资方式:货币,出资时间:2019-12-31;投资人:恒大金融投资(深圳)有限公司,出资额:4500000万,占45.0068%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-26; | 2019-05-07 |
投资人(股权)变更 | 投资人:苏宁电器集团有限公司,出资额:96498万,占1.7875%,出资方式:货币,出资时间:2017-12-29;投资人:恒大集团有限公司,出资额:802000万,占14.856%,出资方式:货币,出资时间:2016-03-21;投资人:恒大金融投资(深圳)有限公司,出资额:4500000万,占83.3565%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-26; | 投资人:恒大集团有限公司,出资额:898498万,占16.6435%,出资方式:货币,出资时间:2017-12-29;投资人:恒大金融投资(深圳)有限公司,出资额:4500000万,占83.3565%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-26; | 2018-07-06 |
注册资本(金)变更 | 5302000万元 | 5398498万元 | 2018-01-02 |
投资人(股权)变更 | 投资人:恒大集团有限公司,出资额:802000万,占15.1264%,出资方式:货币,出资时间:2016-03-21;投资人:恒大金融投资(深圳)有限公司,出资额:4500000万,占84.8736%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-26; | 投资人:苏宁电器集团有限公司,出资额:96498万,占1.7875%,出资方式:货币,出资时间:2017-12-29;投资人:恒大集团有限公司,出资额:802000万,占14.856%,出资方式:货币,出资时间:2016-03-21;投资人:恒大金融投资(深圳)有限公司,出资额:4500000万,占83.3565%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-26; | 2018-01-02 |
经营期限(营业期限)变更 | 2009-08-26至2059-08-25 | 2009-08-26至长期 | 2017-08-18 |
其他变更 | 姓名:刘德钟,职务:董事;姓名:赵长龙,职务:董事;姓名:方元甫,职务:董事;姓名:彭建军,职务:董事兼总经理;姓名:刘玉芝,职务:监事;姓名:鞠志明,职务:董事长; | 姓名:李昕霞,职务:监事;姓名:池文渊,职务:董事;姓名:彭建军,职务:董事;姓名:刘永灼,职务:董事;姓名:孙志超,职务:监事;姓名:鞠志明,职务:董事兼总经理;姓名:邱火发,职务:董事长;姓名:林洪义,职务:监事;姓名:戴任飞,职务:监事;姓名:曹洁,职务:监事;姓名:杨利亚,职务:董事;姓名:魏克亮,职务:董事;姓名:姜丽明,职务:监事会主席;姓名:袁志刚,职务:监事; | 2017-08-18 |
经营范围变更 | 房地产开发经营;室内装饰、园艺工程;制冷空调设备安装;实业投资、投资管理;财务咨询(以上项目依法需经批准的项目,需经相关部门批准后方可开展经营活动)** | 实业投资;投资管理;财务咨询、企业管理咨询;国内贸易;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(依法需经批准的项目,需经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2017-03-30 |
其他变更 | 姓名:刘玉芝,职务:监事;姓名:刘德钟,职务:董事;姓名:赵长龙,职务:董事长;姓名:方元甫,职务:董事;姓名:彭建军,职务:董事兼总经理;姓名:鞠志明,职务:董事; | 姓名:刘玉芝,职务:监事;姓名:刘德钟,职务:董事;姓名:赵长龙,职务:董事;姓名:方元甫,职务:董事;姓名:彭建军,职务:董事兼总经理;姓名:鞠志明,职务:董事长; | 2017-03-06 |
名称变更 | 恒大地产集团(南昌)有限公司 | 恒大集团(南昌)有限公司 | 2017-03-06 |
法定代表人变更 | 赵长龙 | 鞠志明 | 2017-03-06 |
其他变更 | 姓名:刘玉芝,职务:监事;姓名:石富昌,职务:董事;姓名:赵长龙,职务:董事长;姓名:方元甫,职务:董事;姓名:彭建军,职务:董事兼总经理;姓名:鞠志明,职务:董事; | 姓名:刘玉芝,职务:监事;姓名:刘德钟,职务:董事;姓名:赵长龙,职务:董事长;姓名:方元甫,职务:董事;姓名:彭建军,职务:董事兼总经理;姓名:鞠志明,职务:董事; | 2017-01-10 |
注册资本(金)变更 | 5102000万元 | 5302000万元 | 2017-01-10 |
投资人(股权)变更 | 投资人:恒大金融投资(深圳)有限公司,出资额:4300000万,占84.2807%,出资方式:货币,出资时间:2016-07-25;投资人:恒大集团有限公司,出资额:802000万,占15.7193%,出资方式:货币,出资时间:2016-03-21; | 投资人:恒大集团有限公司,出资额:802000万,占15.1264%,出资方式:货币,出资时间:2016-03-21;投资人:恒大金融投资(深圳)有限公司,出资额:4500000万,占84.8736%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-26; | 2017-01-10 |
投资人(股权)变更 | 投资人:恒大金融投资(深圳)有限公司,出资额:4300000万,占84.2807%,出资方式:货币,出资时间:2016-07-25;投资人:恒大地产集团有限公司,出资额:802000万,占15.7193%,出资方式:货币,出资时间:2016-03-21; | 投资人:恒大金融投资(深圳)有限公司,出资额:4300000万,占84.2807%,出资方式:货币,出资时间:2016-07-25;投资人:恒大集团有限公司,出资额:802000万,占15.7193%,出资方式:货币,出资时间:2016-03-21; | 2016-11-28 |
投资人(股权)变更 | 投资人:恒大金融投资(深圳)有限公司,出资额:4000000万,占41.6493%,出资方式:货币,出资时间:2016-03-28;投资人:恒大地产集团有限公司,出资额:802000万,占16.7014%,出资方式:货币,出资时间:2016-03-21; | 投资人:恒大金融投资(深圳)有限公司,出资额:4300000万,占84.2807%,出资方式:货币,出资时间:2016-07-25;投资人:恒大地产集团有限公司,出资额:802000万,占15.7193%,出资方式:货币,出资时间:2016-03-21; | 2016-07-25 |
注册资本(金)变更 | 4802000万元 | 5102000万元 | 2016-07-25 |
更多>>视频联播