变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
2019-02-21 | |||
章程备案 | 2019-02-20 | 2019-02-21 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:林克槟; | 总经理:董格林; | 2019-02-21 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:林克槟;总经理:林克槟; | 法定代表人:董格林;总经理:董格林; | 2019-02-21 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:尹常健; | 监事:范晓东; | 2019-01-16 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:刘杰;董事:周志刚; | 董事:周志刚;董事:董格林; | 2018-07-25 |
更多>>视频联播