变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程修正案 | 2020-05-08 | ||
章程或章程修正案通过日期 | 2019-12-06 | 2020-05-07 | 2020-05-08 |
章程备案 | 2019-02-25 | 2019-12-06 | 2019-12-10 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 2019-12-10 | ||
2019-12-10 | |||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 2019-12-10 | ||
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:深圳东方德润资产管理有限公司、出资额:14400.000000、出资比例:48.000100;股东名称:刘龙九、出资额:2800.000000、出资比例:9.333300;股东名称:赵立群、出资额:2800.000000、出资比例:9.333300;股东名称:赣商联合股份有限公司、出资额:10000.000000、出资比例:33.333300; | 股东名称:白颐、出资额:2800.000000、出资比例:9.333300;股东名称:赵立群、出资额:2800.000000、出资比例:9.333300;股东名称:刘龙九、出资额:2800.000000、出资比例:9.333300;股东名称:阚治东、出资额:6000.000000、出资比例:20.000000;股东名称:赣商联合股份有限公司、出资额:10000.000000、出资比例:33.333300;股东名称:杨春雷、出资额:2800.000000、出资比例:9.333300;股东名称:深圳东方德润资产管理有限公司、出资额:2800.000000、出资比例:9.333300; | 2019-03-01 |
章程备案 | 2018-10-22 | 2019-02-25 | 2019-03-01 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:彭震、出资额:2800.000000、出资比例:9.333300;股东名称:白颐、出资额:2800.000000、出资比例:9.333300;股东名称:杨春雷、出资额:2800.000000、出资比例:9.333300;股东名称:赵立群、出资额:2800.000000、出资比例:9.333300;股东名称:赣商联合股份有限公司、出资额:10000.000000、出资比例:33.333300;股东名称:刘龙九、出资额:2800.000000、出资比例:9.333300;股东名称:阚治东、出资额:6000.000000、出资比例:20.000000; | 股东名称:刘龙九、出资额:2800.000000、出资比例:9.333300;股东名称:赣商联合股份有限公司、出资额:10000.000000、出资比例:33.333300;股东名称:深圳东方德润资产管理有限公司、出资额:14400.000000、出资比例:48.000100;股东名称:赵立群、出资额:2800.000000、出资比例:9.333300; | 2018-11-01 |
章程备案 | 2014-12-22 | 2018-10-22 | 2018-11-01 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:赵立群、出资额:2800.000000、出资比例:14.000000;股东名称:刘龙九、出资额:2800.000000、出资比例:14.000000;股东名称:阚治东、出资额:6000.000000、出资比例:30.000000;股东名称:杨春雷、出资额:2800.000000、出资比例:14.000000;股东名称:白颐、出资额:2800.000000、出资比例:14.000000;股东名称:彭震、出资额:2800.000000、出资比例:14.000000; | 股东名称:白颐、出资额:2800.000000、出资比例:9.333300;股东名称:杨春雷、出资额:2800.000000、出资比例:9.333300;股东名称:刘龙九、出资额:2800.000000、出资比例:9.333300;股东名称:赵立群、出资额:2800.000000、出资比例:9.333300;股东名称:阚治东、出资额:6000.000000、出资比例:20.000000;股东名称:彭震、出资额:2800.000000、出资比例:9.333300;股东名称:赣商联合股份有限公司、出资额:10000.000000、出资比例:33.333300; | 2016-09-27 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-09-27 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事长:阚治东;董事:赵立群;监事:郑舜;董事:白颐;总经理:阚治东;董事:彭震;董事:刘龙九;董事:杨春雷; | 董事:王均豪;董事:阚家鸣;总经理:邓凯元;董事:彭震;董事:白颐;董事:杨春雷;董事长:阚治东;董事:邓凯元;监事:郑舜; | 2016-09-27 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 20000 | 30000 | 2016-09-27 |
其他事项备案 | 9144030032624761XD | 2016-04-29 | |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-04-29 |
更多>>视频联播