变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-10-11 | |
经理备案 | 高虎 | 劳力 | 2021-10-11 |
法定代表人变更 | 高虎 | 劳力 | 2021-10-11 |
董事备案 | 余晓帆,邹明武,高虎 | 劳力,余晓帆,邹明武 | 2021-10-11 |
监事备案 | 盛明意 | 林兆明 | 2021-10-11 |
董事备案 | 高虎,肖增劲,邹明武 | 高虎,邹明武,余晓帆 | 2021-06-03 |
法定代表人变更 | 黄炜 | 高虎 | 2020-11-05 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-11-05 | |
董事备案 | 黄炜,肖增劲,邹明武 | 高虎,肖增劲,邹明武 | 2020-11-05 |
住所(经营场所)变更 | 广州市萝岗区开创大道2666号 | 广州市黄埔区开创大道2666号 | 2020-11-05 |
经理备案 | 黄炜 | 高虎 | 2020-11-05 |
监事备案 | 陈喆 | 盛明意 | 2019-12-02 |
股东变更 | 深圳市钜盛华股份有限公司 | 宝能地产股份有限公司 | 2018-12-24 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2018-12-24 | |
名称变更 | 广州凯得文化娱乐有限公司 | 广州宝能文化娱乐有限公司 | 2017-08-02 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2017-08-02 |
经理备案 | 匡粤生,董事兼经理,委派,;赖胜辉,董事,选举,;莫绍云,董事,选举,;王平,董事长,选举,是;王毅镳,董事,委派,;曾垂化,监事,委派,; | 陈喆,监事,委派,;黄炜,董事长兼经理,选举,是;肖增劲,董事,委派,;邹明武,董事,委派,; | 2017-07-19 |
组织机构备案 | 匡粤生,董事兼经理,委派,;赖胜辉,董事,选举,;莫绍云,董事,选举,;王平,董事长,选举,是;王毅镳,董事,委派,;曾垂化,监事,委派,; | 陈喆,监事,委派,;黄炜,董事长兼经理,选举,是;肖增劲,董事,委派,;邹明武,董事,委派,; | 2017-07-19 |
董事备案 | 匡粤生,董事兼经理,委派,;赖胜辉,董事,选举,;莫绍云,董事,选举,;王平,董事长,选举,是;王毅镳,董事,委派,;曾垂化,监事,委派,; | 陈喆,监事,委派,;黄炜,董事长兼经理,选举,是;肖增劲,董事,委派,;邹明武,董事,委派,; | 2017-07-19 |
监事备案 | 匡粤生,董事兼经理,委派,;赖胜辉,董事,选举,;莫绍云,董事,选举,;王平,董事长,选举,是;王毅镳,董事,委派,;曾垂化,监事,委派,; | 陈喆,监事,委派,;黄炜,董事长兼经理,选举,是;肖增劲,董事,委派,;邹明武,董事,委派,; | 2017-07-19 |
更多>>视频联播