变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
其他事项备案 | 董事长:王权;总经理:王权;工商联络员:;法定代表人:王权; | 工商联络员:王乐天;法定代表人:王乐天;董事长:王乐天;总经理:王乐天; | 2019-02-25 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事长:王权;总经理:王权; | 总经理:王乐天;董事长:王乐天; | 2019-02-25 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 董事长:王权;总经理:王权;工商联络员:;法定代表人:王权; | 工商联络员:王乐天;法定代表人:王乐天;董事长:王乐天;总经理:王乐天; | 2019-02-25 |
2019-02-25 | |||
章程备案 | 1900-01-01 | 2019-02-19 | 2019-02-25 |
2018-01-24 | |||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事长:钟国兴;监事:余振宇;董事:王君来;董事:王权;董事:马源; | 董事:王自强;董事长:王权;董事:马源;董事:曹琰;监事:王为为; | 2018-01-24 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 监事:余振宇;其他:王君来;其他:王权;董事长:钟国兴;其他:马源;法定代表人:钟国兴; | 其他董事:王自强;董事长:王权;其他董事:马源;法定代表人:王权;其他董事:曹琰;监事:王为为; | 2018-01-24 |
其他事项备案 | 9144030055389784XC | 2016-03-03 | |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 其他董事:王君来;其他董事:马源;总经理:王权;监事:余振宇;法定代表人:徐勇力;董事长:徐勇力;其他董事:王权; | 其他董事:王君来;其他董事:王权;其他董事:马源;董事长:钟国兴;总经理:王权;法定代表人:钟国兴;监事:余振宇; | 2016-03-03 |
其他事项备案 | 1 | 2 | 2016-03-03 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事长:徐勇力;监事:余振宇;董事:王君来;董事:王权;董事:马源;总经理:王权; | 董事:王君来;董事:王权;董事长:钟国兴;监事:余振宇;董事:马源;总经理:王权; | 2016-03-03 |
更多>>视频联播