变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:吕波;证件号码:******************;职位:董事;姓名:吕波;证件号码:******************;职位:经理;姓名:李晓冬;证件号码:******************;职位:董事;姓名:桂国锋;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:黄艳;证件号码:******************;职位:监事;姓名:徐裕硕;证件号码:******************;职位:财务负责人; | 姓名:潘贵平;证件号码:******************;职位:董事;姓名:徐裕硕;证件号码:******************;职位:财务负责人; | 2024-08-22 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2024-08-22 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称:浙江光泓明宇投资有限公司;出资额:****万;百分比:***%; | 企业名称:阳光城集团浙江置业有限公司;出资额:***万;百分比:**%;企业名称:杭州益瑞光实业有限公司;出资额:**万;百分比:*%; | 2024-08-22 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 桂国锋 | 潘贵平 | 2024-08-22 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 吕波 | 桂国锋 | 2022-06-17 |
章程备案 | 2022-06-17 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:吕波;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:吕波;证件号码:******************;职位:经理;姓名:吴超;证件号码:******************;职位:监事;姓名:徐裕硕;证件号码:******************;职位:董事;姓名:李晓冬;证件号码:******************;职位:董事;姓名:徐裕硕;证件号码:******************;职位:财务负责人; | 姓名:吕波;证件号码:******************;职位:董事;姓名:吕波;证件号码:******************;职位:经理;姓名:李晓冬;证件号码:******************;职位:董事;姓名:桂国锋;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:黄艳;证件号码:******************;职位:监事;姓名:徐裕硕;证件号码:******************;职位:财务负责人; | 2022-06-17 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李晓冬 | 吕波 | 2021-09-17 |
其他事项备案 | 原联络员姓名:刘欢;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:***********;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:陈幼海;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:****************** | 现联络员姓名:陈洁;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:***********;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:徐裕硕;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:****************** | 2021-09-17 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:任向红;证件号码:******************;职位:董事;姓名:李晓冬;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:李晓冬;证件号码:******************;职位:经理;姓名:王君;证件号码:******************;职位:董事;姓名:葛秋莎;证件号码:******************;职位:监事; | 姓名:吕波;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:吕波;证件号码:******************;职位:经理;姓名:吴超;证件号码:******************;职位:监事;姓名:徐裕硕;证件号码:******************;职位:董事;姓名:李晓冬;证件号码:******************;职位:董事; | 2021-09-17 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称:阳光城集团浙江置业有限公司;出资额:****万;百分比:***% | 企业名称:浙江光泓明宇投资有限公司;出资额:****万;百分比:***% | 2019-01-03 |
市场主体类型变更 | 一人有限责任公司(私营法人独资) | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2019-01-03 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心三号办公楼****室 | 浙江省宁波市北仑区梅山七星路**号*幢***室B区G**** | 2018-10-23 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称:杭州臻博房地产开发有限公司;出资额:****万;百分比:***% | 企业名称:阳光城集团浙江置业有限公司;出资额:****万;百分比:***% | 2018-09-07 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 任向红 | 李晓冬 | 2018-09-07 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:任向红;证件号码:******************;职位:董事长姓名:任向红;证件号码:******************;职位:经理姓名:江河;证件号码:******************;职位:董事姓名:王宇;证件号码:******************;职位:监事姓名:罗瑞华;证件号码:******************;职位:董事 | 姓名:任向红;证件号码:******************;职位:董事姓名:李晓冬;证件号码:******************;职位:董事长姓名:李晓冬;证件号码:******************;职位:经理姓名:王君;证件号码:******************;职位:董事姓名:葛秋莎;证件号码:******************;职位:监事 | 2018-09-07 |
更多>>视频联播