变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:徐仲阳;证件号码:******************;职位:董事;姓名:徐士君;证件号码:******************;职位:经理;姓名:杨寅哲;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:林春光;证件号码:******************;职位:监事;姓名:梁立功;证件号码:******************;职位:董事;姓名:董小芹;证件号码:******************;职位:财务负责人; | 姓名:徐仲阳;证件号码:******************;职位:董事;姓名:杨寅哲;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:林春光;证件号码:******************;职位:监事;姓名:梁立功;证件号码:******************;职位:经理;姓名:梁立功;证件号码:******************;职位:董事;姓名:董小芹;证件号码:******************;职位:财务负责人; | 2024-07-29 |
章程备案 | 2024-03-18 | ||
名称变更(字号名称、集团名称等) | 杭州赛格龙焱能源科技有限公司 | 杭州赛格新能源科技有限公司 | 2024-03-18 |
联络员备案 | 原联络员姓名:位培川;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:***********;原联络员电子邮箱:weipc@segcl.com.cn;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:****************** | 现联络员姓名:董小芹;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:***********;现联络员电子邮箱:dongxq@segcl.com.cn;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:****************** | 2024-02-02 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:位培川;证件号码:******************;职位:董事;姓名:徐仲阳;证件号码:******************;职位:董事;姓名:徐士君;证件号码:******************;职位:经理;姓名:杨寅哲;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:林春光;证件号码:******************;职位:监事;姓名:位培川;证件号码:******************;职位:财务负责人; | 姓名:徐仲阳;证件号码:******************;职位:董事;姓名:徐士君;证件号码:******************;职位:经理;姓名:杨寅哲;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:林春光;证件号码:******************;职位:监事;姓名:梁立功;证件号码:******************;职位:董事;姓名:董小芹;证件号码:******************;职位:财务负责人; | 2024-02-02 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称:深圳赛格龙焱能源科技有限公司;出资日期:****-**-**; | 企业名称:深圳赛格龙焱能源科技有限公司;出资日期:****-**-**; | 2024-02-02 |
章程备案 | 完整的章程 | 2024-02-02 | |
章程备案 | 完整的章程 | 2021-09-26 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:吴越;证件号码:******************;职位:经理;姓名:周洁;证件号码:******************;职位:董事;姓名:杨寅哲;证件号码:******************;职位:监事;姓名:薛金大;证件号码:******************;职位:董事;姓名:陈文群;证件号码:******************;职位:董事长; | 姓名:位培川;证件号码:******************;职位:董事;姓名:徐仲阳;证件号码:******************;职位:董事;姓名:徐士君;证件号码:******************;职位:经理;姓名:杨寅哲;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:林春光;证件号码:******************;职位:监事; | 2021-08-25 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称:深圳赛格龙焱能源科技有限公司;出资额:****万;百分比:***%; | 企业名称:深圳赛格龙焱能源科技有限公司;出资额:****万;百分比:***%; | 2021-08-25 |
其他事项备案 | 原联络员姓名:彭静;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:***********;原联络员电子邮箱:*********@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:彭静;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:****************** | 现联络员姓名:位培川;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:***********;现联络员电子邮箱:weipc@segcl.com.cn;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:位培川;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:weipc@segcl.com.cn;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:****************** | 2021-08-25 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 陈文群 | 杨寅哲 | 2021-08-25 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称:深圳赛格龙焱能源科技有限公司;出资额:****万;百分比:***%; | 企业名称:深圳赛格龙焱能源科技有限公司;出资额:****万;百分比:***%; | 2019-12-11 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称:深圳赛格龙焱能源科技有限公司;出资日期:****-**-** | 企业名称:深圳赛格龙焱能源科技有限公司;出资日期:****-**-** | 2018-06-28 |
更多>>视频联播