变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李肃 | 张照云 | 2023-08-10 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:孙树伟;证件号码:******************;职位:董事;姓名:孙树伟;证件号码:******************;职位:总经理;姓名:曲利成;证件号码:******************;职位:监事;姓名:李肃;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:肖林;证件号码:******************;职位:董事;姓名:余量;证件号码:******************;职位:财务负责人; | 姓名:孙树伟;证件号码:******************;职位:董事;姓名:张照云;证件号码:******************;职位:其他人员;姓名:张照云;证件号码:******************;职位:经理;姓名:曲利成;证件号码:******************;职位:监事;姓名:肖林;证件号码:******************;职位:董事;姓名:余量;证件号码:******************;职位:财务负责人; | 2023-08-10 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 浙江省蒲州街道温州高新技术产业开发区创业服务中心科技企业孵化器C幢****室 | 浙江省温州市龙湾区蒲州街道温州高新技术产业开发区创业服务中心科技企业孵化器C幢****室 | 2023-08-10 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:刘洪;证件号码:******************;职位:董事;姓名:曲利成;证件号码:******************;职位:监事;姓名:李肃;证件号码:******************;职位:董事;姓名:李肃;证件号码:******************;职位:总经理;姓名:米翔;证件号码:******************;职位:董事长; | 姓名:孙树伟;证件号码:******************;职位:董事;姓名:孙树伟;证件号码:******************;职位:总经理;姓名:曲利成;证件号码:******************;职位:监事;姓名:李肃;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:肖林;证件号码:******************;职位:董事; | 2021-07-19 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 米翔 | 李肃 | 2021-07-19 |
外商投资企业法律文件送达接受人(外国公司境内法律文书送达人)备案 | 股东名称(送达委托人):中建国际投资(中国)有限公司;接受人:余量 | 股东名称(送达委托人):中建国际投资(中国)有限公司;接受人:余量 | 2018-06-15 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:代辉宇;证件号码:******************;职位:董事姓名:曲利成;证件号码:******************;职位:监事姓名:米翔;证件号码:******************;职位:董事长姓名:赵士平;证件号码:******************;职位:董事姓名:赵士平;证件号码:******************;职位:总经理 | 姓名:刘洪;证件号码:******************;职位:董事姓名:曲利成;证件号码:******************;职位:监事姓名:李肃;证件号码:******************;职位:董事姓名:李肃;证件号码:******************;职位:总经理姓名:米翔;证件号码:******************;职位:董事长 | 2018-06-15 |
章程备案 | 2017年12月12日章程修订本 | 2018-01-19 |
更多>>视频联播