变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
投资人(股权)备案 | 企业名称:天津泰达科技投资股份有限公司;出资额:*****万;百分比:**.*%;企业名称:益科正润投资集团有限公司;出资额:*****万;百分比:**.*%;企业名称:中油资产管理有限公司;出资额:*****万;百分比:**%;企业名称:昆仑信托有限责任公司;出资额:****万;百分比:**%; | 企业名称:天津泰达科技投资股份有限公司;出资额:**.**万;百分比:**.*%;企业名称:益科正润投资集团有限公司;出资额:**.**万;百分比:**.*%;企业名称:中油资产管理有限公司;出资额:**万;百分比:**%;企业名称:昆仑信托有限责任公司;出资额:**.*万;百分比:**%; | 2021-09-23 |
注册资本(金)变更 | ***** | *** | 2021-09-23 |
法定代表人变更 | 李效熙 | 宣力勇 | 2020-08-19 |
高级管理人员备案 | 姓名:刘硕;证件号码:******************;职位:董事兼总经理;姓名:张斌;证件号码:******************;职位:董事;姓名:张磊;证件号码:******************;职位:董事;姓名:李学林;证件号码:******************;职位:董事;姓名:李效熙;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:王进;证件号码:******************;职位:监事; | 姓名:宣力勇;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:张斌;证件号码:******************;职位:董事;姓名:张磊;证件号码:******************;职位:董事;姓名:李学林;证件号码:******************;职位:董事;姓名:王进;证件号码:******************;职位:监事;姓名:矫德峰;证件号码:******************;职位:董事兼总经理; | 2020-08-19 |
经营范围变更 | 投资管理;投资管理咨询(以上未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务);企业管理咨询。 | 投资管理;投资管理咨询(以上未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务);企业管理咨询;财务咨询;经济贸易咨询;商务信息咨询;市场调查;供应链管理;企业形象策划;文化活动组织策划;会务服务;展览展示服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2019-04-22 |
住所变更 | 浙江省宁波市鄞州区中山东路***号(**-**) | 浙江省宁波市鄞州区宁波书城文化广场*幢*、*号(*-*-*) | 2019-04-22 |
注册资本(金)变更 | *** | ***** | 2019-04-22 |
名称变更 | 宁波融源甬达投资管理有限责任公司 | 宁波昆仑甬达投资管理有限公司 | 2019-04-22 |
法定代表人变更 | 刘硕 | 李效熙 | 2019-04-22 |
投资人(股权)备案 | 企业名称:天津泰达科技投资股份有限公司;出资额:***.*万;百分比:**%企业名称:昆仑信托有限责任公司;出资额:*.*万;百分比:*% | 企业名称:天津泰达科技投资股份有限公司;出资额:*****万;百分比:**.*%企业名称:益科正润投资集团有限公司;出资额:*****万;百分比:**.*%企业名称:中油资产管理有限公司;出资额:*****万;百分比:**%企业名称:昆仑信托有限责任公司;出资额:****万;百分比:**% | 2019-04-22 |
投资人(股权)备案 | 企业名称:融源广达(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙);出资额:***.*万;百分比:**%企业名称:昆仑信托有限责任公司;出资额:*.*万;百分比:*% | 企业名称:天津泰达科技投资股份有限公司;出资额:***.*万;百分比:**%企业名称:昆仑信托有限责任公司;出资额:*.*万;百分比:*% | 2019-03-29 |
注册资本(金)变更 | *** | *** | 2019-03-29 |
高级管理人员备案 | 姓名:刘振宇;证件号码:******************;职位:监事姓名:刘硕;证件号码:******************;职位:董事长姓名:孙乐中;证件号码:******************;职位:总经理姓名:孙乐中;证件号码:******************;职位:董事姓名:程学莹;证件号码:******************;职位:董事 | 姓名:刘振宇;证件号码:******************;职位:监事姓名:刘硕;证件号码:******************;职位:董事长姓名:孙乐中;证件号码:******************;职位:董事姓名:孙乐中;证件号码:******************;职位:总经理姓名:张斌;证件号码:******************;职位:董事 | 2019-03-29 |
住所变更 | 江东区中山东路***号(**-**) | 浙江省宁波市鄞州区中山东路***号(**-**) | 2019-03-29 |
经营期限(营业期限)变更 | 营业期限:2012-11-5至2018-11-4 | 营业期限:2012-11-5至 | 2016-05-09 |
高级管理人员备案 | 姓名:程学莹;证件名称:;证件号码:******************;性别:女性;职务:董事姓名:刘硕;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:刘硕;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:经理姓名:熊文潮;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:监事姓名:姚少杰;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事长 | 姓名:程学莹;证件名称:;证件号码:******************;性别:女性;职务:董事姓名:刘硕;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事长姓名:刘振宇;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:监事姓名:孙乐中;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:孙乐中;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:总经理 | 2016-03-17 |
法定代表人变更 | 姚少杰 | 刘硕 | 2016-03-17 |
换发统一社会信用代码执照 | 注册号:330204000147916组织机构代码证:053834228 | 统一社会信用代码:913302040538342284 | 2016-03-17 |
更多>>视频联播