变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
联络员备案 | 张卫忠 | 游茂林 | 2021-11-29 |
负责人变更 | 陈铭宏 | 吴志鸿 | 2021-07-30 |
负责人变更 | 邓文辉 | 陈铭宏 | 2020-07-07 |
企业类型变更 | 其他股份有限公司分公司(非上市) | 其他股份有限公司分公司(上市) | 2017-12-08 |
经营范围变更 | 许可经营项目:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;融资融券;证券投资基金销售;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;证券资产管理业务项目的推介与承揽;证券投行业务的推介与承揽;以及公司批准的其它业务。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品;证券资产管理业务项目的推介和承揽;证券承销与保荐业务项目的推介和承揽。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2017-03-09 |
增、补、换照 | 副本数:1本 | 副本数:1本;电子营业执照数:1本 | 2016-03-28 |
更多>>视频联播