变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 洪达举(监事);李松夏(执行董事,经理); | 洪达举(监事);彭勇(经理,执行董事); | 2021-08-11 |
工商登记联络员备案 | 刘赟 | 王培杰 | 2021-08-11 |
法定代表人变更 | 李松夏 | 彭勇 | 2021-08-11 |
企业类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2019-01-09 |
企业类型变更 | 1152 | 1190 | 2018-04-04 |
法定代表人变更 | 孙振财 | 李松夏 | 2018-04-04 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 其他有限责任公司 | 2018-04-04 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2018-02-12 |
更多>>视频联播