变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
2019-12-09 | |||
章程备案 | 2017-06-12 | 2019-11-01 | 2019-12-09 |
高新技术项目和高新技术企业的孵化服务;企业管理咨询(不含人才中介服务及限制项目);投资咨询、投资管理(不含金融、证券、保险、银行及法律、行政法规、国务院决定禁止、限制的项目);提供企业登记代理服务、代理记账、商标代理。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定须经批准的项目) | 软件开发;计算机软硬件技术开发及相关技术咨询、技术服务;自有技术成果转让、维护及销售;计算机系统集成;知识产权管理及相关信息咨询;信息咨询(不含限制项目);商务信息咨询。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定须经批准的项目) | 2019-12-09 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:朱业刚;董事:夏佐全; | 董事:王海全;董事:朱业刚; | 2018-06-27 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:朱业刚;执行董事:黄章辉; | 监事:吴立;董事:夏佐全;董事:朱业刚;董事长:黄章辉; | 2017-07-19 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2017-07-19 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 30, | 37.5 | 2017-07-19 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:黄章辉、出资额:30.000000、出资比例:100.000000; | 股东名称:深圳市正轩投资有限公司、出资额:7.500000、出资比例:20.000000;股东名称:黄章辉、出资额:18.750000、出资比例:50.000000;股东名称:深圳市众鼎汇科技服务有限公司、出资额:11.250000、出资比例:30.000000; | 2017-07-19 |
章程备案 | 2017-03-02 | 2017-06-12 | 2017-07-19 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 执行董事:黄章辉; | 执行董事:黄章辉; | 2017-03-14 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:黄林茂;董事长:黄章辉; | 法定代表人:黄章辉;董事长:黄章辉; | 2017-03-14 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:李戈;执行董事:黄林茂; | 执行董事:黄章辉;总经理:黄章辉; | 2017-03-13 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:黄林茂、出资额:30.000000、出资比例:100.000000; | 股东名称:黄章辉、出资额:30.000000、出资比例:100.000000; | 2017-03-13 |
其他事项备案 | 工商联络员:李戈;总经理:李戈;股东:黄林茂;董事长:黄林茂; | 工商联络员:黄章辉;董事长:黄章辉;总经理:黄章辉;股东:; | 2017-03-13 |
章程备案 | 2015-08-15 | 2017-03-02 | 2017-03-13 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 股东:李戈;股东:黄林茂;法定代表人:李戈;股东:许文杰;股东:黄章辉;监事:朱业刚;董事长:李戈;总经理:李戈; | 法定代表人:黄林茂;监事:朱业刚;总经理:李戈;股东:黄林茂;董事长:黄林茂; | 2016-09-27 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-09-27 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 执行董事:李戈;总经理:李戈;监事:朱业刚; | 总经理:李戈;执行董事:黄林茂;监事:朱业刚; | 2016-09-27 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2016-09-27 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:黄章辉、出资额:9.000000、出资比例:30.000000;股东名称:许文杰、出资额:6.000000、出资比例:20.000000;股东名称:李戈、出资额:9.000000、出资比例:30.000000;股东名称:黄林茂、出资额:6.000000、出资比例:20.000000; | 股东名称:黄林茂、出资额:30.000000、出资比例:100.000000; | 2016-09-27 |
更多>>视频联播