变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 2017-12-26 | 2018-05-28 | 2018-06-15 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 其他:栗瑨;其他:冯青;工商联络员:吴忠华;董事长:郑丹;法定代表人:郑丹;其他:陈惠劼;其他:杨庆;其他:刘志军;其他:应华东; | 其他董事:刘志军;法定代表人:彭爱云;董事长:彭爱云;其他董事:王卫惺;其他董事:应华东;其他董事:冯青;工商联络员:黄银燕;其他董事:杨骏;其他董事:白进中; | 2018-06-15 |
其他事项备案 | 其他:栗瑨;其他:冯青;工商联络员:吴忠华;董事长:郑丹;法定代表人:郑丹;其他:陈惠劼;其他:杨庆;其他:刘志军;其他:应华东; | 其他董事:刘志军;法定代表人:彭爱云;董事长:彭爱云;其他董事:王卫惺;其他董事:应华东;其他董事:冯青;工商联络员:黄银燕;其他董事:杨骏;其他董事:白进中; | 2018-06-15 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:栗瑨;董事:冯青;董事长:郑丹;董事:陈惠劼;董事:杨庆;董事:刘志军;董事:应华东; | 董事:刘志军;董事:王卫惺;董事长:彭爱云;董事:应华东;董事:冯青;董事:杨骏;董事:白进中; | 2018-06-15 |
章程备案 | 2017-11-08 | 2017-12-26 | 2017-12-29 |
2017-12-29 | |||
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市福田区华强北街道赛格康乐大厦三楼 | 深圳市福田区华强北街道华强北路赛格工业大厦与康乐大厦之间临时建筑三至四层 | 2017-12-29 |
章程备案 | 2017-09-07 | 2017-11-08 | 2017-11-13 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市福田区华强北街道红荔路38号群星广场A座31楼3115 | 深圳市福田区华强北街道赛格康乐大厦三楼 | 2017-09-14 |
章程备案 | 2017-09-07 | 2017-09-14 | |
2017-09-14 |
更多>>视频联播