变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
法定代表人变更 | 段红军 | 田华强 | 2021-05-12 |
董事备案 | 潘龙淼徐国宏林孝兴 | 潘龙淼段红军徐国宏 | 2020-05-09 |
法定代表人变更 | 林孝兴 | 段红军 | 2020-05-09 |
经营范围变更 | 房地产开发、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 房地产开发、销售;其他未列明企业管理服务;企业管理咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2019-09-09 |
董事备案 | 潘龙淼徐国宏饶俊 | 潘龙淼林孝兴徐国宏 | 2019-08-01 |
更多>>视频联播