变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
其他事项备案 | 2019-02-01 | ||
其他事项备案 | 91440300715223064U | 2017-09-20 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事长:李曙成;总经理:李曙成;董事:宁聪勇;监事:邓少军;董事:牛自波; | 总经理:李曙成;董事:邓少军;监事:石世辉;董事长:李曙成;董事:张泽宏; | 2016-11-18 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事长:李曙成;董事:牛自波;董事:宁聪勇;监事:陈辉军;总经理:李曙成; | 董事长:李曙成;监事:邓少军;总经理:李曙成;董事:宁聪勇;董事:牛自波; | 2014-04-21 |
其他事项备案 | 其他董事:牛自波;监事:陈辉军;董事长:李曙成;其他董事:宁聪勇;总经理:李曙成; | 工商联络员:周祯祥;董事长:李曙成;其他董事:宁聪勇;监事:邓少军;总经理:李曙成;其他董事:牛自波; | 2014-04-21 |
其他事项备案 | 商事登记换照 | 商事登记换照 | 2014-04-21 |
更多>>视频联播