变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 常州京嘉资本管理有限公司,北京浩源资本管理有限公司 | 江西省工业投资公司,北京浩源资本管理有限公司,兴铁一号产业投资基金(有限合伙),兴铁二号产业投资基金(有限合伙),江西高技术产业投资股份有限公司,上海中植鑫荞投资管理有限公司 | 2017-07-07 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 北京浩源资本管理有限公司委派代表万亚娟 | 北京浩源资本管理有限公司委派代表郑钧 | 2017-07-07 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 中海晟融(北京)资本管理有限公司委派代表万亚娟 | 北京浩源资本管理有限公司委派代表万亚娟 | 2016-05-10 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 常州京嘉资本管理有限公司,中海晟融(北京)资本管理有限公司 | 常州京嘉资本管理有限公司,北京浩源资本管理有限公司 | 2016-05-10 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 中植资本管理有限公司委派代表卢涛 | 中海晟融(北京)资本管理有限公司委派代表万亚娟 | 2015-02-12 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 常州京澜资本管理有限公司,中植资本管理有限公司 | 常州京嘉资本管理有限公司,中海晟融(北京)资本管理有限公司 | 2015-02-12 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 中植资本管理有限公司许宁 | 中植资本管理有限公司委派代表卢涛 | 2014-11-10 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 常州京澜资本管理有限公司,许宁 | 常州京澜资本管理有限公司,中植资本管理有限公司 | 2014-09-02 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 常州京澜资本管理有限公司许宁 | 中植资本管理有限公司许宁 | 2014-09-02 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 对外投资;投资管理、资产管理;投资咨询;会务服务、展览展示服务;企业营销策划、企业形象设计、市场营销策划;从事建筑相关业务(凭相关资质证书承接业务);市场调查;工程项目管理;经济贸易咨询、企业管理咨询、财务咨询、经济信息咨询、商务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 项目投资;投资管理、资产管理;投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2014-07-30 |
更多>>视频联播