变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 何国财 | 熊盼盼 | 2022-01-10 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 万涛 | 何国财 | 2021-10-28 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 联讯证券股份有限公司襄阳前进路证券营业部 | 粤开证券股份有限公司襄阳前进路证券营业部 | 2019-12-24 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 受公司委托以公司名义从事:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 受公司委托以公司名义从事:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐(仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作);证券资产管理(仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作);融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2019-06-06 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 谭伦博 | 万涛 | 2019-03-29 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 联讯证券股份有限公司襄阳前进路营业部 | 联讯证券股份有限公司襄阳前进路证券营业部 | 2017-09-13 |
更多>>视频联播