变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
2019-05-10 | |||
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:黄鹏; | 法定代表人:李映光; | 2019-05-10 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市龙岗区坂田街道岗头社区禾坪岗六巷16号铺 | 深圳市龙岗区坂田街道岗头社区禾坪岗禾安1巷8号商铺 | 2018-01-02 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2015-03-19,2035-03-19,20 | 2015-03-19,2047-11-30, | 2018-01-02 |
许可经营项目变更 | 审批文件名称:《快递业务经营许可证》、审批文件号:; | 2018-01-02 | |
国内、国际快递(邮政企业专营业务除外) | 2018-01-02 | ||
其他事项备案 | 91440300335015562A | 2016-10-19 | |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:向洪权; | 法定代表人:黄鹏; | 2016-10-19 |
更多>>视频联播