变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
法定代表人变更 | 吴立平 | 何格 | 2021-01-26 |
经营期限(营业期限)变更 | 营业期限至:2023-05-12 | 营业期限至:2030-05-12 | 2021-01-26 |
高级管理人员备案 | 姓名:吴立平;证件号码:******************;职位:执行董事;姓名:吴立平;证件号码:******************;职位:经理;姓名:郭涛;证件号码:******************;职位:监事; | 姓名:何格;证件号码:******************;职位:经理;姓名:闫勋龙;证件号码:******************;职位:监事;姓名:陈敬;证件号码:H********;职位:执行董事; | 2021-01-26 |
投资人(股权)备案 | 企业名称:深圳市创逢企业管理有限公司;出资额:******万;百分比:**%;企业名称:深圳联新投资管理有限公司;出资额:*****万;百分比:**%; | 企业名称:深圳联新投资管理有限公司;出资额:*****万;百分比:**.*%;企业名称:深圳市创逢企业管理有限公司;出资额:*****万;百分比:**.*%; | 2021-01-26 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020-09-25 |
经营范围变更 | 房地产投资咨询;房地产销售代理;物业管理。【未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务】 | 一般项目:企业管理;工程管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 2020-09-25 |
名称变更 | 宁波市鄞州协丰房产投资咨询有限公司 | 宁波市鄞州协丰企业管理有限公司 | 2020-09-25 |
法定代表人变更 | 吴立平 | 吴立平 | 2020-09-25 |
注册资本(金)变更 | ** | ****** | 2020-09-25 |
高级管理人员备案 | 姓名:吴立平;证件号码:******************;职位:执行董事兼总经理;姓名:郭涛;证件号码:******************;职位:监事; | 姓名:吴立平;证件号码:******************;职位:执行董事;姓名:吴立平;证件号码:******************;职位:经理;姓名:郭涛;证件号码:******************;职位:监事; | 2020-09-25 |
行业代码变更 | 7030:房地产中介服务 | 7211:企业总部管理 | 2020-09-25 |
换发统一社会信用代码执照 | 注册号:330212000341402组织机构代码证:06662668X | 统一社会信用代码:9133021206662668XT | 2016-07-05 |
投资人(股权)备案 | 企业名称:宁波金翔房地产发展有限公司;出资额:**;百分比:***%;法人性质:企业法人 | 企业名称:深圳联新投资管理有限公司;出资额:**;百分比:***%;法人性质:企业法人 | 2015-09-21 |
高级管理人员备案 | 姓名:王勇;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:执行董事兼总经理姓名:赵岁朋;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:监事 | 姓名:郭涛;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:监事姓名:吴立平;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:执行董事兼总经理 | 2015-09-21 |
法定代表人变更 | 王勇 | 吴立平 | 2015-09-21 |
更多>>视频联播