变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 2019-12-18 | 2020-01-15 | 2020-01-21 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 2020-01-21 | ||
其他事项备案 | 2019-11-07 | ||
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 2019-11-07 | ||
章程备案 | 2019-05-31 | 2019-08-28 | 2019-11-07 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 226.6186 | 244.2015 | 2019-11-07 |
其他事项备案 | 2019-09-24 | ||
章程备案 | 2018-03-28 | 2019-05-31 | 2019-09-24 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 2019-09-24 | ||
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 195.3601 | 226.6186 | 2019-09-24 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市龙岗区龙城街道黄阁北路2栋B座503 | 深圳市龙岗区龙城街道黄阁北路天安数码新城2栋B座503 | 2018-06-13 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:杨亚飞;董事:李卫军; | 董事:陈祥;董事:杨亚飞;董事:张庆;董事:李卫军; | 2018-06-13 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:深圳大普微聚投资中心(有限合伙)、出资额:11.111100、出资比例:7.000000;股东名称:深圳大普海德科技有限公司、出资额:100.000000、出资比例:63.000000;股东名称:深圳市高新技术产业园区服务中心(深圳市科技金融服务中心)、出资额:47.619000、出资比例:30.000000; | 股东名称:深圳大普海德科技有限公司、出资额:100.000000、出资比例:51.187500;股东名称:深圳市国家自主创新示范区服务中心(深圳市高新技术产业园区服务中心、深圳市科技金融服务中心)、出资额:47.619000、出资比例:24.375000;股东名称:深圳大普微聚投资中心(有限合伙)、出资额:11.111100、出资比例:5.687500;股东名称:中小企业发展基金(深圳有限合伙)、出资额:36.630000、出资比例:18.750000; | 2018-06-13 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 158.7301 | 195.3601 | 2018-06-13 |
章程备案 | 2016-09-05 | 2018-03-28 | 2018-06-13 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 数据存储技术产品、微电子芯片技术产品、智能系统产品、机器学习产品、软件产品、硬件产品、大数据产品、云存储产品、信息安全产品、计算机技术产品、网络技术产品、通信技术及系统集成产品的研发、设计、测试、销售、咨询、服务。^数据存储技术产品、微电子芯片技术产品、智能系统产品、机器学习产品、软件产品、硬件产品、大数据产品、云存储产品、信息安全产品、计算机技术产品、网络技术产品、通信技术及系统集成产品的生产。 | 数据存储技术产品、微电子芯片技术产品、智能系统产品、机器学习产品、软件产品、硬件产品、大数据产品、云存储产品、信息安全产品、计算机技术产品、网络技术产品、通信技术及系统集成产品的研发、设计、测试、销售、咨询、服务;货物及技术进出口。^数据存储技术产品、微电子芯片技术产品、智能系统产品、机器学习产品、软件产品、硬件产品、大数据产品、云存储产品、信息安全产品、计算机技术产品、网络技术产品、通信技术及系统集成产品的生产。 | 2016-09-08 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-09-08 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:深圳大普海德科技有限公司、出资额:100.000000、出资比例:90.000000;股东名称:深圳大普微聚投资中心(有限合伙)、出资额:11.111100、出资比例:10.000000; | 股东名称:深圳大普海德科技有限公司、出资额:100.000000、出资比例:63.000000;股东名称:深圳大普微聚投资中心(有限合伙)、出资额:11.111100、出资比例:7.000000;股东名称:深圳市高新技术产业园区服务中心(深圳市科技金融服务中心)、出资额:47.619000、出资比例:30.000000; | 2016-07-28 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 执行董事:李卫军;总经理:杨亚飞;监事:肖宛昂; | 董事:杨亚飞;董事长:杨庆;总经理:杨亚飞;董事:李卫军;监事:肖宛昂; | 2016-07-28 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-07-28 |
更多>>视频联播