变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 2019-09-05 | ||
2019-09-05 | |||
章程备案 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 2019-09-05 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2013-06-05,2023-06-05,10 | 2013-06-05,, | 2019-09-05 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 2019-09-05 | ||
市场主体类型变更 | 1152 | 1130 | 2019-09-05 |
章程备案 | 2017-10-31 | 2019-08-19 | 2019-08-20 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 2019-08-20 | ||
2019-08-20 | |||
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 500 | 1093 | 2019-08-20 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市南山区粤海街道学府路航天卫星大厦806 | 深圳市南山区粤海街道软件产业基地1栋C座1101A | 2017-11-01 |
2017-11-01 | |||
章程备案 | 2016-04-14 | 2017-10-31 | 2017-11-01 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:刘伟东;监事:颜坚洪;总经理:雷佳;董事长:刘伟东; | 法定代表人:帅美旭;监事:颜坚洪;董事长:帅美旭;总经理:帅美旭; | 2016-12-29 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市福田区福田街道福田南路38号广银大厦14楼1401室 | 深圳市南山区粤海街道学府路航天卫星大厦806 | 2016-12-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:雷佳;执行董事:刘伟东;监事:颜坚洪; | 监事:颜坚洪;执行董事:帅美旭;总经理:帅美旭; | 2016-12-29 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-04-19 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016号京基100大厦A座5301-03D单元 | 深圳市福田区福田街道福田南路38号广银大厦14楼1401室 | 2016-04-19 |
其他事项备案 | 91440300070377567M | 2016-04-19 | |
经营范围变更(含业务范围变更) | 股权投资;受托管理股权;投资基金;投资咨询;从事投资管理(不含保险、证券和银行及其它金融业务);信息咨询。^ | 受托管理股权投资基金(不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务);投资管理、受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);股权投资、创业投资(具体投资项目另行申报)。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)^ | 2016-04-19 |
更多>>视频联播