变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程或章程修正案通过日期 | 2019-12-29 | 2021-05-17 | 2021-06-01 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 2020-01-08 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 2020-01-08 | ||
章程备案 | 2018-09-14 | 2019-12-29 | 2020-01-08 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市南山区招商街道蛇口太子路振兴工业大厦四层B、C、D座B-008房 | 深圳市南山区南山街道登良路21号恒裕中心B座611B | 2018-09-18 |
章程备案 | 2017-08-18 | 2018-09-14 | 2018-09-18 |
2018-09-18 | |||
其他事项备案 | 91440300342701990T | 2017-09-07 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:张文龙;执行董事:袁修侠;总经理:袁修侠; | 监事:李媛媛;董事长:袁修侠;董事:宫国伟;总经理:刘树彬;董事:刘树彬; | 2017-09-06 |
章程备案 | 2015-05-31 | 2017-08-18 | 2017-09-06 |
其他事项备案 | 2017-09-06 | ||
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:袁修侠、出资额:245.000000、出资比例:49.000000;股东名称:张文龙、出资额:255.000000、出资比例:51.000000; | 股东名称:山东圣阳电源股份有限公司、出资额:330.000000、出资比例:66.000000;股东名称:袁修侠、出资额:150.000000、出资比例:30.000000;股东名称:曲阜融信新能源科技有限责任公司、出资额:20.000000、出资比例:4.000000; | 2017-09-06 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:袁修侠、出资额:49.000000、出资比例:49.000000;股东名称:张文龙、出资额:51.000000、出资比例:51.000000; | 股东名称:袁修侠、出资额:245.000000、出资比例:49.000000;股东名称:张文龙、出资额:255.000000、出资比例:51.000000; | 2016-08-08 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 100 | 500 | 2016-08-08 |
更多>>视频联播