变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程(或合伙协议) | 合伙协议备案 | 2020-11-12 | |
合伙人变更 | 蔡爱兰,001,,货币,18.0000,6.0000,4.0000,2015-12-31,;蒋红玲,001,,货币,12.0000,4.0000,0.0000,2015-12-31,;刘霆,001,,货币,255.0000,85.0000,76.0000,2015-12-31,;王瑞玲,001,,货币,15.0000,5.0000,15.0000,2015-12-31,; | 蔡爱兰,001,,货币,23.0000,7.6667,4.0000,2015-12-31,;常光国,001,,货币,255.0000,85.0000,0.0000,2016-09-30,;胡波,001,,货币,6.0000,2.0000,0.0000,2016-09-30,;时忠潮,001,,货币,6.0000,2.0000,0.0000,2016-09-30,;王瑞玲,001,,货币,5.5000,1.8333,0.0000,2016-09-30,;张聚宝,001,,货币,4.5000,1.5000,0.0000,2016-09-30,; | 2016-08-29 |
换照 | 换照(变更前) | 换照 | 2016-08-29 |
章程(或合伙协议) | 合伙协议 | 2016-08-29 | |
合伙人变更 | 蔡爱兰;蒋红玲;刘霆;王瑞玲; | 蔡爱兰;常光国;胡波;时忠潮;王瑞玲;张聚宝; | 2016-08-29 |
执行事务合伙人变更 | 刘霆,,,是; | 常光国,,,是; | 2016-08-29 |
住所(经营场所)变更 | 广州市经济技术开发区科学大道101号501房 | 广州市高新技术产业开发区开源大道11号B8栋第二层267房(仅限办公用途) | 2016-08-29 |
执行事务合伙人变更 | 刘霆; | 常光国; | 2016-08-29 |
执行事务合伙人变更 | 刘霆,,,; | 刘霆,,,是; | 2015-07-03 |
合伙人变更 | 王瑞玲,001,150102195504154024,货币,0.000000,5.0000,0.000000,,;刘霆,001,420604197909280031,货币,0.000000,85.0000,0.000000,,;蔡爱兰,001,460026195907300047,货币,0.000000,10.0000,0.000000,,; | 蔡爱兰,001,460026195907300047,货币,18.0000,6.0000,4.0000,2015-12-31,;蒋红玲,001,430404197006281026,货币,12.0000,4.0000,0.0000,2015-12-31,;刘霆,001,420604197909280031,货币,255.0000,85.0000,76.0000,2015-12-31,;王瑞玲,001,150102195504154024,货币,15.0000,5.0000,15.0000,2015-12-31,; | 2015-07-03 |
章程(或合伙协议) | 章程(或合伙协议) | 2015-07-01 | |
变更前 | 2015-07-01 |
更多>>视频联播