变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-08-24 | |
企业类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(法人独资) | 2021-08-24 |
监事备案 | 张莹 | 杨焕槟 | 2021-08-24 |
法定代表人变更 | 张平 | 冯天明 | 2021-08-24 |
董事备案 | 饶俊,陶诗彦,张平 | 黄煌,冯天明,张平 | 2021-08-24 |
股东变更 | 阳光城房地产(广州)有限公司,南京韶华贰号股权投资(有限合伙) | 阳光城房地产(广州)有限公司 | 2021-08-24 |
经理备案 | 张平 | 冯天明 | 2021-08-24 |
注册资本(金)变更 | 1000万元(人民币) | 1600万元(人民币) | 2020-07-21 |
股东变更 | 阳光城房地产(广州)有限公司 | 阳光城房地产(广州)有限公司,南京韶华贰号股权投资(有限合伙) | 2020-07-21 |
董事备案 | 何敏,饶俊,张平 | 陶诗彦,饶俊,张平 | 2020-07-21 |
企业类型变更 | 有限责任公司(法人独资) | 其他有限责任公司 | 2020-07-21 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-06-11 | |
具体经营项目申报 | 房地产开发经营;房地产投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);企业自有资金投资;工程代建服务(不含工程施工活动);物业管理;房屋建筑工程施工;工程项目管理服务; | 工程项目管理服务;房地产开发经营;房地产投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);房屋建筑工程施工;工程代建服务(不含工程施工活动);企业自有资金投资; | 2020-06-11 |
法定代表人变更 | 刘煜 | 张平 | 2020-03-09 |
董事备案 | 何敏;饶俊;刘煜 | 何敏;饶俊;张平 | 2020-03-09 |
监事备案 | 崔琛 | 张莹 | 2020-03-09 |
经理备案 | 刘煜 | 张平 | 2020-03-09 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2018-11-30 | |
名称变更 | 广州利碧八辉房地产有限公司 | 广州阳光城万鼎八房地产有限公司 | 2018-11-30 |
更多>>视频联播