变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 蓝亚忠 | 杨艺娟 | 2020-03-18 |
名称变更 | 中国银行股份有限公司东山支行 | 中国银行股份有限公司漳州东山支行 | 2018-06-06 |
负责人变更 | 徐凤辉 | 蓝亚忠 | 2017-03-10 |
联络员备案 | 陈武锋 | 陈武锋 | 2016-04-07 |
增、补、换照 | 电子营业执照数:1本 | 2016-04-07 | |
信息公示联络员备案 | 陈武锋 | 陈武锋 | 2015-05-06 |
增、补、换照 | 旧照*************** | 新照*************** | 2014-11-07 |
信息公示联络员备案 | 陈武锋 | 2014-10-20 |
更多>>视频联播