变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事长:刘红霞;董事:萧进华;董事:钱龙海;董事:马东军;监事:陶丹;董事:刘学民; | 执行董事:石冰;监事:邱丽敏; | 2019-01-03 |
章程备案 | 2016-06-14 | 2018-12-10 | 2019-01-03 |
2019-01-03 | |||
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:刘红霞;工商联络员:张子夏;其他:萧进华;其他:钱龙海;其他:马东军;监事:陶丹;董事长:刘红霞;其他:刘学民; | 法定代表人:石冰;工商联络员:段嘉;董事长:石冰;监事:邱丽敏; | 2019-01-03 |
其他事项备案 | 法定代表人:刘红霞;工商联络员:张子夏;其他:萧进华;其他:钱龙海;其他:马东军;监事:陶丹;董事长:刘红霞;其他:刘学民; | 法定代表人:石冰;工商联络员:段嘉;董事长:石冰;监事:邱丽敏; | 2019-01-03 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:关晓斌; | 总经理:祝嘉伟; | 2018-07-16 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-06-22 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:刘红霞;董事:萧进华;董事长:刘学民;监事:马东军;总经理:刘红霞; | 董事:萧进华;总经理:关晓斌;董事长:刘红霞;监事:陶丹;董事:钱龙海;董事:马东军;董事:刘学民; | 2016-06-22 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 总经理:刘红霞;其他董事:刘红霞;监事:马东军;董事长:刘学民;其他董事:萧进华;法定代表人:刘学民; | 总经理:关晓斌;其他董事:钱龙海;其他董事:萧进华;监事:陶丹;其他董事:刘学民;董事长:刘红霞;其他董事:马东军;法定代表人:刘红霞; | 2016-06-22 |
更多>>视频联播