变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1张翼总经理;2丛红董事;3赵伟董事;4袁毅董事;5邓仁杰董事长;6薛惠全监事;7张翼董事;8姜冰董事;9刘学军监事;10白景涛董事;11徐达监事;12崔贝强监事;13陆朝昌监事;14刘威武董事;15宋德星董事;16周擎红董事;17葛乐夫监事会主席;18张泽宇董事; | 1丛红董事;2赵伟董事;3袁毅董事;4邓仁杰董事长;5薛惠全监事;6张翼董事;7姜冰董事;8刘学军监事;9王秀峰董事;10徐达监事;11崔贝强监事;12陆朝昌监事;13刘威武董事;14宋德星董事;15周擎红董事;16葛乐夫监事会主席;17张泽宇董事;18周擎红总经理; | 2021-10-28 |
章程备案 | 1 | 2020-04-03 | |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1招商局(辽宁)港口发展有限公司;2辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会; | 1大连市人民政府国有资产监督管理委员会;2营口市人民政府国有资产监督管理委员会;3招商局(辽宁)港口发展有限公司;4辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会; | 2019-09-30 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1田浩董事兼总经理;2葛乐夫监事;3姚鹏远董事;4袁毅董事;5邓仁杰董事长;6刘戈董事; | 1白景涛总经理;2田浩董事;3葛乐夫监事;4姚鹏远董事;5袁毅董事;6邓仁杰董事长;7刘戈董事; | 2019-04-30 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 10000 | 19960.07984 | 2018-11-29 |
更多>>视频联播