变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
投资人(股权)备案 | 姓名:高洁虹;出资额:***.*万;百分比:**%;姓名:樊阿会;出资额:***.*万;百分比:**%;姓名:王狄秀;出资额:***.*万;百分比:**%;姓名:王钰;出资额:**.*万;百分比:**%;姓名:蔡钧英;出资额:**.*万;百分比:**%; | 姓名:高洁虹;出资额:***.*万;百分比:**%;姓名:樊阿会;出资额:***.*万;百分比:**%;姓名:王狄秀;出资额:***.*万;百分比:**%;姓名:王心语;出资额:**.*万;百分比:**%;姓名:蔡钧英;出资额:**.*万;百分比:**%; | 2021-05-27 |
高级管理人员备案 | 姓名:王钰;证件号码:******************;职位:监事;姓名:蔡钧英;证件号码:******************;职位:经理;姓名:高洁虹;证件号码:******************;职位:执行董事; | 姓名:王心语;证件号码:******************;职位:监事;姓名:蔡钧英;证件号码:******************;职位:经理;姓名:高洁虹;证件号码:******************;职位:执行董事; | 2021-05-27 |
投资人(股权)备案 | 股东:蔡钧英,**.*万;孟建平,**.*万;王钰,**.*万;樊阿会,***.*万;王狄秀,***.*万;高洁虹,***.*万;组织机构:蔡钧英职务:经理;高洁虹职务:执行董事;孟建平职务:监事; | 股东:蔡钧英,**.*万;王钰,**.*万;樊阿会,***.*万;王狄秀,***.*万;高洁虹,***.*万;组织机构:蔡钧英职务:经理;高洁虹职务:执行董事;王钰职务:监事; | 2016-01-27 |
换发统一社会信用代码执照 | 注册号:330100000091724组织机构代码证:689098027 | 统一社会信用代码:91330106689098027K | 2016-01-27 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目:服务:实业投资,投资咨询(除证券、期货),企业管理咨询,企业形象策划,承办会展;其他无需报经审批的一切合法项目;营业期限:2009-6-25至2029-6-24; | 一般经营项目:服务:实业投资,投资管理,投资咨询(除证券、期货);其他无需报经审批的一切合法项目。;营业期限:2009-6-25至2029-6-25; | 2015-05-25 |
住所变更 | 住所:杭州市下城区环城北路**号***室;法定代表人(负责人):高洁虹;注册资本:****万人民币元;实收资本:****万人民币元;一般经营项目:实业投资,投资管理咨询(除证券、期货),企业管理咨询,企业形象策划,承办会展;其他无需报经审批的一切合法项目;许可经营项目:无;股东:蔡钧英,***万;孟建平,***万;王钰,***万;樊阿会,***万;王狄秀,***万;高洁虹,***万;组织机构:高洁虹职务:执行董事兼总经理;孟建平职务:监事;电话:; | 住所:杭州市西湖区文一西路***号*幢*单元***室;法定代表人(负责人):蔡钧英;注册资本:***万人民币元;实收资本:*万人民币元;一般经营项目:服务:实业投资,投资咨询(除证券、期货),企业管理咨询,企业形象策划,承办会展;其他无需报经审批的一切合法项目;许可经营项目:;股东:蔡钧英,**.*万;孟建平,**.*万;王钰,**.*万;樊阿会,***.*万;王狄秀,***.*万;高洁虹,***.*万;组织机构:蔡钧英职务:经理;高洁虹职务:执行董事;孟建平职务:监事;电话:; | 2015-03-09 |
更多>>视频联播