变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘建军 | 徐云驰 | 2023-09-13 |
章程备案(包括合伙协议) | 2023-02-23 | ||
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | 葛向荣 | 肖尧 | 2021-12-20 |
章程修正案 | 2019-05-21 |
更多>>视频联播
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘建军 | 徐云驰 | 2023-09-13 |
章程备案(包括合伙协议) | 2023-02-23 | ||
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | 葛向荣 | 肖尧 | 2021-12-20 |
章程修正案 | 2019-05-21 |
更多>>视频联播